MARDOMINGO GOZALO LUIS
Informe ejecutivo de MARDOMINGO GOZALO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARDOMINGO GOZALO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUBADEL HOSTELERIA SL | Socio Unico | 07/06/2019 | |
LUBADEL HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 05/07/2017 |
VINCULACIONES DE MARDOMINGO GOZALO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARDOMINGO GOZALO LUIS
Empresa: VEN Y VINO 2020 SL
Liquidador Mancomunado
- Garcia Martin Diego
- Mardomingo Gozalo Luis
- Ortega Cortes Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41028 , F 16, S 8, H M 727571, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Empresa: VEN Y VINO 2020 SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Martin Diego
- Mardomingo Gozalo Luis
- Ortega Cortes Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41028 , F 16, S 8, H M 727571, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Empresa: VEN Y VINO 2020 SL
Apoderado Solidario
- Garcia Martin Diego
- Mardomingo Gozalo Luis
- Ortega Cortes Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41028 , F 12, S 8, H M 727571, I/A 2 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Empresa: VEN Y VINO 2020 SL
Administrador Mancomunado
- Mardomingo Gozalo Luis
- Ortega Cortes Pedro Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41028 , F 11, S 8, H M 727571, I/A 1 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Empresa: LUBADEL HOSTELERIA SL
Socio Único
- Mardomingo Gozalo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36169 , F 31, S 8, H M 649956, I/A 3 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-28
Empresa: LUBADEL HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Mardomingo Gozalo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36169 , F 30, S 8, H M 649956, I/A 1 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Información de MARDOMINGO GOZALO LUIS
Mostramos los datos de MARDOMINGO GOZALO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARDOMINGO GOZALO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos