FORJAS VELARTIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL TABERNABARRI 1A
Código Postal 48215
Municipio Iurreta
Provincia Bizkaia
Razón Social FORJAS VELARTIA SL
CIF B95746095
Capital Social 1402999.8 Euros
Actividad Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
Fecha de Constitución 16/12/2013
Nombres Anteriores
- VELARTIA INVERSIONES SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Pontes Garcia Pablo Jose
Auditor MP4 AUDITORES SL
VINCULACIONES DE FORJAS VELARTIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FORJAS VELARTIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arrieta Aguirre Tomas | Consejero | 19/07/2018 | 14/09/2021 |
Arrieta Aguirre Tomas | Apoderado | 16/12/2019 | 14/09/2021 |
Butron Barainca Ricardo | Consejero | 19/07/2018 | 14/09/2021 |
Butron Barainca Ricardo | Apoderado | 16/12/2019 | 14/09/2021 |
Forcada Sainz Maria Lourdes | Apoderado | 16/12/2019 | 14/09/2021 |
Garcia Villanueva Tomas | Consejero | 19/07/2018 | 14/09/2021 |
Garcia Villanueva Tomas | Secretario | 19/07/2018 | 14/09/2021 |
MP4 AUDITORES SL | Auditor | 27/05/2021 | 14/09/2021 |
Pontes Garcia Pablo Jose | Consejero Delegado | 28/09/2018 | 14/09/2021 |
Pontes Garcia Pablo Jose | Consejero | 19/07/2018 | 14/09/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FORJAS VELARTIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 163, S 8, H BI 63662, I/A 12 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 163, S 8, H BI 63662, I/A 12 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 163, S 8, H BI 63662, I/A 11 (27/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 162, S 8, H BI 63662, I/A 10 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-48
Empresa: VELARTIA INVERSIONES SL
- FORJAS VELARTIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 161, S 8, H BI 63662, I/A 9 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-48
Empresa: VELARTIA INVERSIONES SL
Capital Anterior: | 702.999,90 | Euros |
Aumento de capital: | 699.999,90 | Euros |
Capital Actual: | 1.402.999,80 | Euros |
Porcentaje: | 99,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 161, S 8, H BI 63662, I/A 8 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-48
Empresa: VELARTIA INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 161, S 8, H BI 63662, I/A 7 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-48
Empresa: VELARTIA INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 160, S 8, H BI 63662, I/A 6 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-48
Empresa: VELARTIA INVERSIONES SL
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 699.999,90 | Euros |
Capital Actual: | 702.999,90 | Euros |
Porcentaje: | 23.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 159, S 8, H BI 63662, I/A 5 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-48
Empresa: VELARTIA INVERSIONES SL
- POLIG INDUSTRIAL TABERNABARRI 1A (IURRETA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5428 , F 159, S 8, H BI 63662, I/A 4 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-48