ADMIRALTY INVESTMENTS SOLAR ESPAÑA DESARROLLOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ADMIRALTY INVESTMENTS SOLAR ESPAÑA DESARROLLOS SL
CIF B85861755
Capital Social 3600.0 Euros
Fecha de Constitución 15/01/2010
Nombres Anteriores
- VELA ENERGY SOLAR ESPAÑA DESARROLLOS SL
- AES SOLAR ESPAÑA DESARROLLOS SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario ADMIRALTY INVESTMENTS HOLDCO 4 SL
VINCULACIONES DE ADMIRALTY INVESTMENTS SOLAR ESPAÑA DESARROLLOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADMIRALTY INVESTMENTS SOLAR ESPAÑA DESARROLLOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMIRALTY INVESTMENTS HOLDCO 4 SL | Liquidador | 23/11/2017 | 01/12/2017 |
ADMIRALTY INVESTMENTS HOLDCO 4 SL | Socio Unico | 16/12/2016 | 01/12/2017 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2016 | 01/12/2017 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2016 | 01/12/2017 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2016 | 01/12/2017 |
Olaguibel Amich Iñigo | Representante | 04/04/2017 | 01/12/2017 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2016 | 01/12/2017 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2016 | 01/12/2017 |
Valencia Muñoz Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2016 | 01/12/2017 |
ADMIRALTY INVESTMENTS HOLDCO 4 SL | Administrador Unico | 04/04/2017 | 23/11/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ADMIRALTY INVESTMENTS SOLAR ESPAÑA DESARROLLOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34180 , F 209, S 8, H M 493477, I/A 18 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34180 , F 209, S 8, H M 493477, I/A 18 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-235-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34180 , F 208, S 8, H M 493477, I/A 17 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34180 , F 208, S 8, H M 493477, I/A 17 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34180 , F 208, S 8, H M 493477, I/A 17 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28
- ADMIRALTY INVESTMENTS SOLAR ESPAÑA DESARROLLOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34180 , F 208, S 8, H M 493477, I/A 16 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 1. Denominación social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34180 , F 208, S 8, H M 493477, I/A 16 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34180 , F 208, S 8, H M 493477, I/A 15 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34180 , F 208, S 8, H M 493477, I/A 15 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34180 , F 207, S 8, H M 493477, I/A 14 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28