VEEN FOODS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nicolas de Vergara, 5
Código Postal 09002
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social VEEN FOODS SL
CIF B09522053
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos
Fecha de Constitución 03/02/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Velasco Arroyo Enrique Jesus
VINCULACIONES DE VEEN FOODS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VEEN FOODS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Velasco Arroyo Enrique Jesus | Administrador Solidario | 11/02/2016 | 16/01/2019 |
Velasco Arroyo Enrique Jesus | Socio Unico | 16/01/2019 | 16/01/2019 |
Velasco Arroyo Enrique Jesus | Liquidador | 16/01/2019 | 16/01/2019 |
Velasco Arroyo Lidia | Administrador Solidario | 11/02/2016 | 16/01/2019 |
Velasco Arroyo Enrique Jesus | Socio Unico | 22/02/2011 | 11/02/2016 |
Velasco Arroyo Enrique Jesus | Administrador Unico | 22/02/2011 | 11/02/2016 |
ACTOS BORME DE VEEN FOODS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 44, S 8, H BU 13979, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 44, S 8, H BU 13979, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 44, S 8, H BU 13979, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-09
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 44, S 8, H BU 13979, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 44, S 8, H BU 13979, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-09
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 44, S 8, H BU 13979, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-09
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 44, S 8, H BU 13979, I/A 3 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 44, S 8, H BU 13979, I/A 3 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 44, S 8, H BU 13979, I/A 3 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-09
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 44, S 8, H BU 13979, I/A 3 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-09