VELASCO ARROYO ENRIQUE JESUS
Informe ejecutivo de VELASCO ARROYO ENRIQUE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VELASCO ARROYO ENRIQUE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEEN FOODS SL | Administrador Solidario | 11/02/2016 | 16/01/2019 |
VEEN FOODS SL | Socio Unico | 16/01/2019 | 16/01/2019 |
VEEN FOODS SL | Liquidador | 16/01/2019 | 16/01/2019 |
VEEN FOODS SL | Socio Unico | 22/02/2011 | 11/02/2016 |
VEEN FOODS SL | Administrador Unico | 22/02/2011 | 11/02/2016 |
VINCULACIONES DE VELASCO ARROYO ENRIQUE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELASCO ARROYO ENRIQUE JESUS
Empresa: VEEN FOODS SL
Liquidador
- Velasco Arroyo Enrique Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 44, S 8, H BU 13979, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-09
Empresa: VEEN FOODS SL
Administrador Solidario
- Velasco Arroyo Enrique Jesus
- Velasco Arroyo Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 44, S 8, H BU 13979, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-09
Empresa: VEEN FOODS SL
Socio Único
- Velasco Arroyo Enrique Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 44, S 8, H BU 13979, I/A 4 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-09
Empresa: VEEN FOODS SL
Administrador Solidario
- Velasco Arroyo Enrique Jesus
- Velasco Arroyo Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 44, S 8, H BU 13979, I/A 3 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-09
Empresa: VEEN FOODS SL
Administrador Unico
- Velasco Arroyo Enrique Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 44, S 8, H BU 13979, I/A 3 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-09
Empresa: VEEN FOODS SL
Administrador Unico
- Velasco Arroyo Enrique Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 43, S 8, H BU 13979, I/A 1 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-09
Empresa: VEEN FOODS SL
Socio Único
- Velasco Arroyo Enrique Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632, L 423, F 43, S 8, H BU 13979, I/A 1 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-09
Información de VELASCO ARROYO ENRIQUE JESUS
Mostramos los datos de VELASCO ARROYO ENRIQUE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELASCO ARROYO ENRIQUE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos