VECTIUM TRANS SOLUTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Dulce Chacon, 33
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VECTIUM TRANS SOLUTION SL
CIF B85410561
Actividad Seguros de vida
Fecha de Constitución 08/04/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VECTIUM TRANS SOLUTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VECTIUM TRANS SOLUTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llerandi Serrano Jorge | Administrador Unico | 03/04/2013 | 23/11/2022 |
Llerandi Serrano Jorge | Liquidador | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
Lugris Llerandi Francisco Javier | Apoderado | 08/05/2013 | 23/11/2022 |
Llerandi Blazquez Paloma | Administrador Solidario | 03/04/2013 | |
Lugris Llerandi Francisco Javier | Administrador Solidario | 03/04/2013 |
ACTOS BORME DE VECTIUM TRANS SOLUTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25542 , F 197, S 8, H M 460279, I/A 5 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25542 , F 197, S 8, H M 460279, I/A 5 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25542 , F 197, S 8, H M 460279, I/A 5 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25542 , F 197, S 8, H M 460279, I/A 5 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25542 , F 195, S 8, H M 460279, I/A 4 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25542 , F 195, S 8, H M 460279, I/A 3 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25542 , F 195, S 8, H M 460279, I/A 3 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25542 , F 195, S 8, H M 460279, I/A 3 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-245-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-231-28