LLERANDI SERRANO JORGE
Informe ejecutivo de LLERANDI SERRANO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LLERANDI SERRANO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VECTIUM TRANS SOLUTION SL | Administrador Unico | 03/04/2013 | 23/11/2022 |
EFICHECK SL | Administrador Unico | 17/03/2014 | 23/11/2022 |
EFICHECK SL | Liquidador | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
VECTIUM TRANS SOLUTION SL | Liquidador | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
LLERANDI CONSULTORES SA | Administrador Unico | 31/10/2014 | 16/06/2021 |
SALPORT MOLINA SL | Administrador Unico | 11/07/2014 | 10/09/2015 |
NORTESUR PARTNERS SL | Presidente | 30/10/2012 | |
NORTESUR PARTNERS SL | Consejero | 30/10/2012 |
VINCULACIONES DE LLERANDI SERRANO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLERANDI SERRANO JORGE
Empresa: EFICHECK SL
Liquidador
- Llerandi Serrano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32077 , F 40, S 8, H M 577281, I/A 3 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Empresa: EFICHECK SL
Administrador Unico
- Llerandi Serrano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32077 , F 40, S 8, H M 577281, I/A 3 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Empresa: VECTIUM TRANS SOLUTION SL
Liquidador
- Llerandi Serrano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25542 , F 197, S 8, H M 460279, I/A 5 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Empresa: VECTIUM TRANS SOLUTION SL
Administrador Unico
- Llerandi Serrano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25542 , F 197, S 8, H M 460279, I/A 5 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-28
Empresa: LLERANDI CONSULTORES SA
Administrador Unico
- Llerandi Serrano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13502 , F 221, S 8, H M 39691, I/A 25 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-28
Empresa: LLERANDI CONSULTORES SA
Administrador Unico
- Llerandi Serrano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13502 , F 220, S 8, H M 39691, I/A 23 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: SALPORT LLERANDI'S SL
Administrador Unico
- Llerandi Serrano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32446 , F 139, S 8, H M 583997, I/A 3 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
Empresa: LLERANDI CONSULTORES SA
Administrador Unico
- Llerandi Serrano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13502 , F 219, S 8, H M 39691, I/A 21 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-28
Empresa: SALPORT LLERANDI'S SL
Administrador Unico
- Llerandi Serrano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32446 , F 134, S 8, H M 583997, I/A 1 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-28
Empresa: EFICHECK SL
Administrador Unico
- Llerandi Serrano Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32077 , F 36, S 8, H M 577281, I/A 1 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-28
VER MAS ACTOS
Información de LLERANDI SERRANO JORGE
Mostramos los datos de LLERANDI SERRANO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLERANDI SERRANO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos