VARAMIR INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Claudio Coello, 124
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VARAMIR INVESTMENTS SL
CIF B87091385
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 05/09/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ALMINDUS SOCIMI SA
VINCULACIONES DE VARAMIR INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VARAMIR INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMINDUS SOCIMI SA | Socio Unico | 13/11/2014 | 06/02/2019 |
Britto Leon Leonardo Jose | Administrador Solidario | 10/09/2014 | 06/02/2019 |
Cabanas Navazo Blanca Pilar | Representante | 06/02/2019 | 06/02/2019 |
Coleman Matthew John | Apoderado | 23/03/2015 | 06/02/2019 |
IC NON RESIDENTS SL | Liquidador | 06/02/2019 | 06/02/2019 |
Marquina Fernandez David | Apoderado | 23/03/2015 | 06/02/2019 |
SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA | Administrador Solidario | 10/09/2014 | 06/02/2019 |
AFIENS LEGAL SLP | Socio Unico | 10/09/2014 | 13/11/2014 |
ACTOS BORME DE VARAMIR INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32620 , F 94, S 8, H M 587144, I/A 5 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32620 , F 94, S 8, H M 587144, I/A 5 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32620 , F 94, S 8, H M 587144, I/A 5 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32620 , F 94, S 8, H M 587144, I/A 5 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32620 , F 93, S 8, H M 587144, I/A 4 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
- La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32620 , F 93, S 8, H M 587144, I/A 3 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-223-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 21º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32620 , F 93, S 8, H M 587144, I/A 3 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-223-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32620 , F 93, S 8, H M 587144, I/A 2 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32620 , F 90, S 8, H M 587144, I/A 1 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32620 , F 90, S 8, H M 587144, I/A 1 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-28