ALMINDUS SOCIMI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Claudio Coello, 124
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALMINDUS SOCIMI SA
CIF A87094843
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/09/2014
Nombres Anteriores
- ILIRIO INVESTMENTS SA
Órgano Administración Administrador único
Propietario TPG ALMINDUS SA RL
VINCULACIONES DE ALMINDUS SOCIMI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALMINDUS SOCIMI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFIENS LEGAL SLP | Administrador Unico | 19/09/2014 | 25/02/2019 |
Cabanas Navazo Blanca Pilar | Representante | 25/02/2019 | 25/02/2019 |
Coleman Matthew John | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/03/2015 | 25/02/2019 |
IC NON RESIDENTS SL | Liquidador | 25/02/2019 | 25/02/2019 |
Marquina Fernandez David | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/03/2015 | 25/02/2019 |
SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA | Representante | 19/09/2014 | 25/02/2019 |
TPG ALMINDUS SA RL | Socio Unico | 11/12/2014 | 25/02/2019 |
AFIENS LEGAL SLP | Socio Unico | 19/09/2014 | 11/12/2014 |
ACTOS BORME DE ALMINDUS SOCIMI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32674 , F 21, S 8, H M 588171, I/A 6 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32674 , F 21, S 8, H M 588171, I/A 6 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32674 , F 21, S 8, H M 588171, I/A 6 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32674 , F 21, S 8, H M 588171, I/A 6 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Empresa: ILIRIO INVESTMENTS SA
- ALMINDUS SOCIMI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32674 , F 21, S 8, H M 588171, I/A 5 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-28
Empresa: ILIRIO INVESTMENTS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32674 , F 20, S 8, H M 588171, I/A 4 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Empresa: ILIRIO INVESTMENTS SA
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32674 , F 20, S 8, H M 588171, I/A 3 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Empresa: ILIRIO INVESTMENTS SA
- 1. La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. La actividad de promoción incluye la rehabilitación de edificaciones en los términos establecido en la Ley 37/1992 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido. 2. La tenencia de participaciones e
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32674 , F 19, S 8, H M 588171, I/A 2 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-28
Empresa: ILIRIO INVESTMENTS SA
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 20º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO A DISTRIBUCION DE RESULTADOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32674 , F 19, S 8, H M 588171, I/A 2 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-28
Empresa: ILIRIO INVESTMENTS SA
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32674 , F 16, S 8, H M 588171, I/A 1 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-28