VALUE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social VALUE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VALUE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALUE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO INVERSIS SA | EntidDeposit | 11/11/2021 | 11/10/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/12/2021 | 11/10/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 02/12/2009 | 11/10/2022 |
LASEMER AUDITORES SL | Liquidador | 11/10/2022 | 11/10/2022 |
Llave Alonso Lourdes | Vicesecretario No Consejero | 08/10/2021 | 11/10/2022 |
Rodriguez Ramon Daniel | Representante | 11/10/2022 | 11/10/2022 |
San Martin Aldaz Eduardo | Consejero | 02/12/2009 | 11/10/2022 |
San Martin Aldaz Fernando | Secretario | 02/12/2009 | 11/10/2022 |
San Martin Aldaz Fernando | Consejero | 02/12/2009 | 11/10/2022 |
San Martin Aldaz Miguel | Consejero | 02/12/2009 | 11/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALUE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41605 , F 122, S 8, H M 33447, I/A 53 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41605 , F 122, S 8, H M 33447, I/A 53 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41605 , F 122, S 8, H M 33447, I/A 53 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41605 , F 122, S 8, H M 33447, I/A 53 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41605 , F 122, S 8, H M 33447, I/A 53 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41605 , F 121, S 8, H M 33447, I/A 52 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41605 , F 121, S 8, H M 33447, I/A 52 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-28
- C/ GOYA 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41605 , F 120, S 8, H M 33447, I/A 51 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social y régimen jurídico- Designación del depositario.-. 9. Organos de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41605 , F 120, S 8, H M 33447, I/A 51 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41605 , F 120, S 8, H M 33447, I/A 51 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28