VALPACO SPAIN SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social VALPACO SPAIN SA
CIF A82592908
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Nombres Anteriores
- VALPACO ESPAÑA PAPER SUPPLY CHAIN OPTIMIZER SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VALPACO SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALPACO SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brosa Miro Jorge | Apoderado | 21/03/2013 | 22/12/2016 |
Jean Valli | Administrador Unico | 14/02/2014 | 22/12/2016 |
Jean Valli | Liquidador | 22/12/2016 | 22/12/2016 |
Vilaplana Jimenez Enrique | Apoderado | 21/03/2013 | 22/12/2016 |
ACTOS BORME DE VALPACO SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35056 , F 144, S 8, H B 256998, I/A 10 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35056 , F 144, S 8, H B 256998, I/A 10 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35056 , F 144, S 8, H B 256998, I/A 10 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35056 , F 144, S 8, H B 256998, I/A 9 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
- VALPACO SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35056 , F 144, S 8, H B 256998, I/A 8 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35056 , F 144, S 8, H B 256998, I/A 7 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08