VALORIA PARTNERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Garcia de Paredes, 72
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALORIA PARTNERS SL
CIF B85704500
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 21/05/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VALORIA PARTNERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALORIA PARTNERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENCINAR DOS MIL SL | Presidente | 21/07/2009 | 08/01/2016 |
ENCINAR DOS MIL SL | Consejero | 21/07/2009 | 08/01/2016 |
ENCINAR DOS MIL SL | Apoderado | 21/07/2009 | 08/01/2016 |
Foncillas Garcia De La Mata Santiago | Representante | 21/07/2009 | 08/01/2016 |
Foncillas Garcia De La Mata Santiago | Liquidador | 08/01/2016 | 08/01/2016 |
Garcia Martinez Roberto | Consejero | 21/07/2009 | 08/01/2016 |
Garcia Martinez Roberto | Apoderado | 21/07/2009 | 08/01/2016 |
Leria Ulecia Borja | Liquidador | 08/01/2016 | 08/01/2016 |
Leria Ulecia Borja Fernando | Representante | 21/07/2009 | 08/01/2016 |
Leria Ulecia Borja Fernando | Secretario No Consejero | 21/07/2009 | 08/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALORIA PARTNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26757 , F 146, S 8, H M 482154, I/A 3 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26757 , F 146, S 8, H M 482154, I/A 3 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26757 , F 146, S 8, H M 482154, I/A 3 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26757 , F 146, S 8, H M 482154, I/A 3 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26757 , F 146, S 8, H M 482154, I/A 2 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26757 , F 143, S 8, H M 482154, I/A 1 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28
Dirección:C/ GARCIA DE PAREDES, 72 3 - DCHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:21/05/09
Capital:9.000,00 Euros
Objeto social:ASESORAMIENTO Y/O CONSULTORIA FINANCIERA A TERCEROS YA SEAN PERSONAS FISICAS O JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO O PUBLICO Y/O A ORGANOS DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS LOCALES, AUTONOMICAS O ESTATALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26757 , F 143, S 8, H M 482154, I/A 1 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-28