LERIA ULECIA BORJA
Informe ejecutivo de LERIA ULECIA BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LERIA ULECIA BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SELKEN AUDITORES SL | Administrador Mancomunado | 15/04/2014 | 12/06/2019 |
VALORIA PARTNERS SL | Liquidador | 08/01/2016 | 08/01/2016 |
SELKEN AUDITORES SL | Apoderado Solidario | 22/04/2014 | 16/12/2015 |
VINCULACIONES DE LERIA ULECIA BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LERIA ULECIA BORJA
Empresa: MYB PARTNERS SL
Administrador Mancomunado
- Gatoo O'shea Silvia Pilar
- Leria Ulecia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 165, S 8, H M 578657, I/A 5 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-28
Empresa: VALORIA PARTNERS SL
Liquidador
- Foncillas Garcia De La Mata Santiago
- Leria Ulecia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26757 , F 146, S 8, H M 482154, I/A 3 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Empresa: MYB PARTNERS SL
Apoderado Solidario
- Carpintero Lopez Maria Jose
- Leria Ulecia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 165, S 8, H M 578657, I/A 4 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-28
Empresa: MYB PARTNERS SL
Apoderado Solidario
- Carpintero Lopez Maria Jose
- Leria Ulecia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 162, S 8, H M 578657, I/A 2 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-28
Empresa: MYB PARTNERS SL
Administrador Mancomunado
- Carpintero Lopez Maria Jose
- Leria Ulecia Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 158, S 8, H M 578657, I/A 1 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Información de LERIA ULECIA BORJA
Mostramos los datos de LERIA ULECIA BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LERIA ULECIA BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos