VALKIRIA MOTOR SL - EXTINGUIDA
Razón Social VALKIRIA MOTOR SL
CIF B54976907
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Fecha de Constitución 21/12/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VALKIRIA MOTOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALKIRIA MOTOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bettira Betira Mohamed Tayeb | Administrador Unico | 15/03/2017 | 07/02/2019 |
Bettira Betira Mohamed Tayeb | Liquidador | 07/02/2019 | 07/02/2019 |
Martin Ripoll Juan Jose | Administrador Unico | 30/12/2016 | 15/03/2017 |
ACTOS BORME DE VALKIRIA MOTOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 165, S 8, H A 153040, I/A 3 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 165, S 8, H A 153040, I/A 3 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 165, S 8, H A 153040, I/A 3 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 165, S 8, H A 153040, I/A 3 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-03
- La compraventa al por mayor de piezas de repuesto y accesorios para el automóvil.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 165, S 8, H A 153040, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 165, S 8, H A 153040, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 165, S 8, H A 153040, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 164, S 8, H A 153040, I/A 1 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-03
Dirección:AVDA DE NOVELDA 155 - NAVE 4 (ELCHE)
Comienzo de operaciones:21/12/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La compraventa de piezas de repuesto y accesorios para el automóvil.- La compraventa de toda clase de vehículos a motor.- La compraventa de toda clase de maquinaria agrícola y de jardinería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 164, S 8, H A 153040, I/A 1 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-03