BETTIRA BETIRA MOHAMED TAYEB
Informe ejecutivo de BETTIRA BETIRA MOHAMED TAYEB
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BETTIRA BETIRA MOHAMED TAYEB
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUR COMERCIO INTERNACIONAL SL | Socio Unico | 18/11/2020 | |
NUR COMERCIO INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 18/11/2020 | |
VALKIRIA COMERCIO INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 10/10/2017 | |
FATUM EXPRES SL | Socio Unico | 06/03/2017 | |
FATUM EXPRES SL | Administrador Unico | 06/03/2017 |
VINCULACIONES DE BETTIRA BETIRA MOHAMED TAYEB
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BETTIRA BETIRA MOHAMED TAYEB
Empresa: NUR COMERCIO INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Bettira Betira Mohamed Tayeb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4331 , F 114, S 8, H A 171947, I/A 1 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-03
Empresa: NUR COMERCIO INTERNACIONAL SL
Socio Único
- Bettira Betira Mohamed Tayeb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4331 , F 114, S 8, H A 171947, I/A 1 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-03
Empresa: VALKIRIA MOTOR SL
Liquidador
- Bettira Betira Mohamed Tayeb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 165, S 8, H A 153040, I/A 3 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-03
Empresa: VALKIRIA MOTOR SL
Administrador Unico
- Bettira Betira Mohamed Tayeb
Liquidador
- Bettira Betira Mohamed Tayeb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 165, S 8, H A 153040, I/A 3 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-03
Empresa: VALKIRIA FRUTAS Y HORTALIZAS SL
Administrador Unico
- Bettira Betira Mohamed Tayeb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4068 , F 41, S 8, H A 156952, I/A 1 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-03
Empresa: VALKIRIA FRUTAS Y HORTALIZAS SL
Socio Único
- Bettira Betira Mohamed Tayeb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4068 , F 41, S 8, H A 156952, I/A 1 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-03
Empresa: VALKIRIA MOTOR SL
Administrador Unico
- Bettira Betira Mohamed Tayeb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 165, S 8, H A 153040, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-03
Empresa: FATUM EXPRES SL
Administrador Unico
- Bettira Betira Mohamed Tayeb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4018 , F 109, S 8, H A 154126, I/A 1 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-03
Empresa: FATUM EXPRES SL
Socio Único
- Bettira Betira Mohamed Tayeb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4018 , F 109, S 8, H A 154126, I/A 1 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-03
Empresa: ARCOS EXPRES SL
Administrador Unico
- Bettira Betira Mohamed Tayeb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 180, S 8, H A 148250, I/A 2 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-03
VER MAS ACTOS
Información de BETTIRA BETIRA MOHAMED TAYEB
Mostramos los datos de BETTIRA BETIRA MOHAMED TAYEB que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BETTIRA BETIRA MOHAMED TAYEB, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos