VALERO VISION SA - EXTINGUIDA
Provincia Castellón/Castello
Razón Social VALERO VISION SA
CIF A79082871
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE VALERO VISION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALERO VISION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Cabello Cesar David | Secretario | 12/03/2013 | 27/01/2016 |
Gomez Cabello Cesar David | Consejero Delegado Mancomunado | 12/03/2013 | 27/01/2016 |
Gomez Cabello Cesar David | Consejero | 12/03/2013 | 27/01/2016 |
Gomez Cabello Cesar David | Liquidador | 27/01/2016 | 27/01/2016 |
Gomez Cabello Juan Manuel | Presidente | 12/03/2013 | 27/01/2016 |
Gomez Cabello Juan Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 12/03/2013 | 27/01/2016 |
Gomez Cabello Juan Manuel | Consejero | 12/03/2013 | 27/01/2016 |
GOMEZ GARCIA JUAN | Consejero Delegado Mancomunado | 12/03/2013 | 27/01/2016 |
GOMEZ GARCIA JUAN | Consejero | 12/03/2013 | 27/01/2016 |
Gomez Cabello Cesar David | Consejero Delegado Solidario | 12/03/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALERO VISION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 209, S 8, H M 63875, I/A 7 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 209, S 8, H M 63875, I/A 7 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 209, S 8, H M 63875, I/A 7 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 209, S 8, H M 63875, I/A 7 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 208, S 8, H M 63875, I/A 6 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 208, S 8, H M 63875, I/A 6 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 208, S 8, H M 63875, I/A 6 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 208, S 8, H M 63875, I/A 6 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-240-28