GOMEZ CABELLO JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de GOMEZ CABELLO JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ CABELLO JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASPO RENT SA | Presidente | 12/03/2013 | |
ASPO RENT SA | Consejero Delegado Mancomunado | 12/03/2013 | |
ASPO RENT SA | Consejero | 12/03/2013 |
VINCULACIONES DE GOMEZ CABELLO JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ CABELLO JUAN MANUEL
Empresa: ASPO RENT SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cabello Arenas Maria Luisa
- Gomez Cabello Cesar David
- Gomez Cabello Juan Manuel
Consejero
- Cabello Arenas Maria Luisa
- Gomez Cabello Cesar David
- Gomez Cabello Juan Manuel
- Gomez Cabello Natalia
Presidente
- Gomez Cabello Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 193, S 8, H M 57309, I/A 7 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-28
Empresa: VALERO VISION SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Cabello Cesar David
- Gomez Cabello Juan Manuel
- GOMEZ GARCIA JUAN
Consejero
- Gomez Cabello Cesar David
- Gomez Cabello Juan Manuel
- GOMEZ GARCIA JUAN
Presidente
- Gomez Cabello Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 209, S 8, H M 63875, I/A 7 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Empresa: ASPO RENT SA
Consejero
- Cabello Arenas Maria Luisa
- Gomez Cabello Cesar David
- Gomez Cabello Juan Manuel
- Gomez Cabello Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 193, S 8, H M 57309, I/A 6 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-28
Empresa: ASPO RENT SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cabello Arenas Maria Luisa
- Gomez Cabello Cesar David
- Gomez Cabello Juan Manuel
Presidente
- Gomez Cabello Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 193, S 8, H M 57309, I/A 6 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-28
Empresa: VALERO VISION SA
Consejero
- Gomez Cabello Cesar David
- Gomez Cabello Juan Manuel
- GOMEZ GARCIA JUAN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 208, S 8, H M 63875, I/A 6 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-28
Empresa: VALERO VISION SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Cabello Cesar David
- Gomez Cabello Juan Manuel
- GOMEZ GARCIA JUAN
Presidente
- Gomez Cabello Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 208, S 8, H M 63875, I/A 6 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-28
Empresa: VALERO VISION SA
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Cabello Cesar David
- Gomez Cabello Juan Manuel
- GOMEZ GARCIA JUAN
Presidente
Secretario
- Gomez Cabello Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 208, S 8, H M 63875, I/A 6 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-28
Empresa: TICAN DIVERSIFICADA SICAV
Consejero
- Gomez Cabello Juan Manuel
Secretario No Consejero
- Gomez Cabello Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24165 , F 168, S 8, H M 229560, I/A 22 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-28
Empresa: TICAN DIVERSIFICADA SICAV
Consejero
- Gomez Cabello Juan Manuel
- Sancho Nuñez Angel Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24165 , F 168, S 8, H M 229560, I/A 20 (29/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-28
Empresa: TICAN DIVERSIFICADA SICAV
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Gomez Cabello Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24165 , F 167, S 8, H M 229560, I/A 19 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-28
Información de GOMEZ CABELLO JUAN MANUEL
Mostramos los datos de GOMEZ CABELLO JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ CABELLO JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos