VALDEVI 2012 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Chopo, 25
Código Postal 28210
Municipio Valdemorillo
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALDEVI 2012 SL
CIF B86333440
Capital Social 95700.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 29/11/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VALDEVI 2012 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALDEVI 2012 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bueno Del Casar Maria Angeles | Administrador Solidario | 21/12/2017 | 09/01/2023 |
Rute Bueno Jose Ignacio | Administrador Solidario | 21/12/2017 | 09/01/2023 |
Rute Lazaro Jose Maria | Liquidador | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
Bueno Del Casar Maria Angeles | Administrador Solidario | 19/12/2011 | 21/12/2017 |
Rute Bueno Jose Ignacio | Administrador Solidario | 19/12/2011 | 21/12/2017 |
Rute Lazaro Jose Maria | Administrador Solidario | 19/12/2011 | 21/12/2017 |
ACTOS BORME DE VALDEVI 2012 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29435 , F 198, S 8, H M 529835, I/A 5 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29435 , F 198, S 8, H M 529835, I/A 5 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29435 , F 198, S 8, H M 529835, I/A 5 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29435 , F 198, S 8, H M 529835, I/A 5 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
- "Actividades relacionadas con el turismo de ocio y aventura, actividades relacionadas con excursiones y actividades relacionadas con restauración y gastronomía. El ámbito de actuación territorial principalmente, en la Comunidad Autónoma de Madrid y las Comunidades autónomas limítrofes de Castilla la
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29435 , F 197, S 8, H M 529835, I/A 4 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29435 , F 196, S 8, H M 529835, I/A 3 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29435 , F 196, S 8, H M 529835, I/A 3 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29435 , F 196, S 8, H M 529835, I/A 2 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 92.700,00 | Euros |
Capital Actual: | 95.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.090,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29435 , F 196, S 8, H M 529835, I/A 2 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29435 , F 188, S 8, H M 529835, I/A 1 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28