BUENO DEL CASAR MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de BUENO DEL CASAR MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BUENO DEL CASAR MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NARU 2009 SL | Administrador Solidario | 23/04/2010 | 20/04/2023 |
VALDEVI 2012 SL | Administrador Solidario | 21/12/2017 | 09/01/2023 |
VALDEVI 2012 SL | Administrador Solidario | 19/12/2011 | 21/12/2017 |
VINCULACIONES DE BUENO DEL CASAR MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUENO DEL CASAR MARIA ANGELES
Empresa: NARU 2009 SL
Administrador Solidario
- Bueno Del Casar Maria Angeles
- Rute Bueno Jose Ignacio
- Rute Lazaro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26422 , F 32, S 8, H M 476110, I/A 4 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
Empresa: VALDEVI 2012 SL
Administrador Solidario
- Bueno Del Casar Maria Angeles
- Rute Bueno Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29435 , F 198, S 8, H M 529835, I/A 5 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Empresa: VALDEVI 2012 SL
Administrador Solidario
- Bueno Del Casar Maria Angeles
- Rute Bueno Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29435 , F 196, S 8, H M 529835, I/A 3 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Empresa: VALDEVI 2012 SL
Administrador Solidario
- Bueno Del Casar Maria Angeles
- Rute Bueno Jose Ignacio
- Rute Lazaro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29435 , F 196, S 8, H M 529835, I/A 3 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Empresa: VALDEVI 2012 SL
Administrador Solidario
- Bueno Del Casar Maria Angeles
- Rute Bueno Jose Ignacio
- Rute Lazaro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29435 , F 188, S 8, H M 529835, I/A 1 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28
Empresa: NARU 2009 SL
Administrador Solidario
- Bueno Del Casar Maria Angeles
- Rute Bueno Jose Ignacio
- Rute Lazaro Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26422 , F 31, S 8, H M 476110, I/A 2 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Información de BUENO DEL CASAR MARIA ANGELES
Mostramos los datos de BUENO DEL CASAR MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUENO DEL CASAR MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos