VALDETORRES SOLAR 2 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Enrique Granados, 6
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social VALDETORRES SOLAR 2 SL
CIF B85217206
Capital Social 903006.0 Euros
Actividad Comercio de energía eléctrica
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único JHG INVESTMENTS MODELS SL
VINCULACIONES DE VALDETORRES SOLAR 2 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALDETORRES SOLAR 2 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campos Gallego Ramiro | Apoderado | 04/07/2012 | 26/02/2014 |
Hidalgo Gutierrez Francisco Javier | Representante | 26/03/2010 | 26/02/2014 |
Hidalgo Gutierrez Maria Jose | Apoderado | 30/10/2013 | 26/02/2014 |
JHG INVESTMENTS MODELS SL | Administrador Unico | 26/03/2010 | 26/02/2014 |
Luque Carvajal Pilar | Apoderado | 04/07/2012 | 26/02/2014 |
Panades Ambros Luis | Apoderado | 04/07/2012 | 26/02/2014 |
Sanchez Jimenez Miguel Angel | Apoderado | 04/07/2012 | 26/02/2014 |
Taracena Notario Carmen | Apoderado | 04/07/2012 | 26/02/2014 |
Campos Gallego Ramiro | Apoderado Mancomunado | 18/07/2012 | |
Hidalgo Acera Juan Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALDETORRES SOLAR 2 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24842 , F 28, S 8, H M 447138, I/A 9 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA SOCIAL POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24842 , F 27, S 8, H M 447138, I/A 8M (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24842 , F 27, S 8, H M 447138, I/A 8 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24842 , F 27, S 8, H M 447138, I/A 7 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24842 , F 26, S 8, H M 447138, I/A 6 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 900.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 903.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 29.940,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24842 , F 25, S 8, H M 447138, I/A 5 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24842 , F 25, S 8, H M 447138, I/A 4 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-222-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24842 , F 24, S 8, H M 447138, I/A 3 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24842 , F 24, S 8, H M 447138, I/A 3 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28