VALDEMARIN ENTERPRISES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo del Hontanar, 1
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social VALDEMARIN ENTERPRISES SL
CIF B83623025
Actividad Artes escénicas
Fecha de Constitución 10/04/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE VALDEMARIN ENTERPRISES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALDEMARIN ENTERPRISES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bestard Navarro-rubio Diego | Administrador Unico | 05/07/2018 | 10/12/2021 |
Bestard Navarro-rubio Diego | Liquidador | 10/12/2021 | 10/12/2021 |
Bestard Grande Francisco De La Concepcion | Administrador Unico | 12/01/2018 | 05/07/2018 |
Bestard Grande Francisco | Administrador Solidario | 12/01/2018 | |
Navarro Rubio Serres Maria Montserrat | Administrador Solidario | 12/01/2018 |
ACTOS BORME DE VALDEMARIN ENTERPRISES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18792 , F 24, S 8, H M 327577, I/A 4 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18792 , F 24, S 8, H M 327577, I/A 4 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18792 , F 24, S 8, H M 327577, I/A 4 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18792 , F 24, S 8, H M 327577, I/A 4 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18792 , F 24, S 8, H M 327577, I/A 3 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18792 , F 24, S 8, H M 327577, I/A 3 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18792 , F 23, S 8, H M 327577, I/A 2 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18792 , F 23, S 8, H M 327577, I/A 2 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18792 , F 23, S 8, H M 327577, I/A 2 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-35-28