VALBORSA SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social VALBORSA SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente De Pedro Perez Salado Isabel
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE VALBORSA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALBORSA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCOVAL SECURITIES SERVICES SA | Entidad Depositaria | 15/06/2010 | 05/01/2012 |
Cid Yague Eva | Secretario No Consejero | 15/06/2010 | 05/01/2012 |
De Pedro Perez Salado Isabel | Presidente | 15/06/2010 | 05/01/2012 |
De Pedro Perez Salado Isabel | Consejero | 15/06/2010 | 05/01/2012 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 25/10/2010 | 05/01/2012 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 03/06/2009 | 05/01/2012 |
Termens Navarro Tomas | Consejero | 15/06/2010 | 05/01/2012 |
VENTURE GESTION SA SGIIC | Entidad Depositaria | 15/06/2010 | 05/01/2012 |
Vila Obradors Miquel | Consejero | 15/06/2010 | 05/01/2012 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 31/07/2009 | 25/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALBORSA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41935 , F 192, S 8, H B 223448, I/A 17 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41935 , F 191, S 8, H B 223448, I/A 16 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41935 , F 191, S 8, H B 223448, I/A 16 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- PZ FRANCESC MACIA Num.7 P.2 PTA.B (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 173, S 8, H B 223448, I/A 15 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.14.- MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE CONSEJERO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 173, S 8, H B 223448, I/A 15 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-08
Entidad Depositaria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 173, S 8, H B 223448, I/A 15 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-08
Entidad Depositaria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 173, S 8, H B 223448, I/A 15 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-182-08