DE PEDRO PEREZ SALADO ISABEL
Informe ejecutivo de DE PEDRO PEREZ SALADO ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE PEDRO PEREZ SALADO ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAT AND CO SA | Liquidador | 30/01/2020 | 20/08/2020 |
VALBORSA SICAV | Presidente | 15/06/2010 | 05/01/2012 |
VALBORSA SICAV | Consejero | 15/06/2010 | 05/01/2012 |
CAT AND CO SA | Administrador Solidario | 21/03/2011 |
VINCULACIONES DE DE PEDRO PEREZ SALADO ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE PEDRO PEREZ SALADO ISABEL
Empresa: CAT AND CO SA
Liquidador
- De Pedro Perez Salado Isabel
- Tous Giner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43374 , F 83, S 8, H B 109525, I/A 27 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-08
Empresa: CAT AND CO SA
Liquidador
- De Pedro Perez Salado Isabel
- Tous Giner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43374 , F 82, S 8, H B 109525, I/A 26 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-08
Empresa: CAT AND CO SA
Administrador Solidario
- De Pedro Perez Salado Isabel
- Tous Giner Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 208, S 8, H B 109525, I/A 18 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-08
Empresa: VALBORSA SICAV
Consejero
- De Pedro Perez Salado Isabel
- Termens Navarro Tomas
- Vila Obradors Miquel
Entidad Depositaria
Presidente
- De Pedro Perez Salado Isabel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 173, S 8, H B 223448, I/A 15 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-08
Empresa: VALBORSA SICAV
Consejero
- De Pedro Perez Salado Isabel
- Perello Pons Pedro
- Puig Ribera Jaume
Entidad Depositaria
Presidente
- De Pedro Perez Salado Isabel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33038 , F 173, S 8, H B 223448, I/A 15 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-08
Información de DE PEDRO PEREZ SALADO ISABEL
Mostramos los datos de DE PEDRO PEREZ SALADO ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE PEDRO PEREZ SALADO ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos