URRETXU 2020 SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Iparragirre Kalea, 20
Código Postal 20700
Municipio Urretxu
Provincia Gipuzkoa
Razón Social URRETXU 2020 SL
CIF B75019034
Capital Social 30000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/01/2010
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Excelentisimo Ayuntamiento De Urretxu
VINCULACIONES DE URRETXU 2020 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URRETXU 2020 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agirre Berriotxoa Itziar | Consejero | 20/04/2012 | 09/02/2016 |
Agirre Berriotxoa Itziar | Miem.Com.Liq | 09/02/2016 | 09/02/2016 |
Badiola Urrate Unai | Consejero | 20/04/2012 | 09/02/2016 |
Badiola Urrate Unai | Miem.Com.Liq | 09/02/2016 | 09/02/2016 |
Begiristain Zabalo Maria Jose | Secretario No Consejero | 17/06/2010 | 09/02/2016 |
Excelentisimo Ayuntamiento De Urretxu | Socio Unico | 17/06/2010 | 09/02/2016 |
Segade Blanco M& Dolores | Consejero | 20/04/2012 | 09/02/2016 |
Segade Blanco Maria Dolores | Consejero | 09/02/2016 | |
Segade Blanco Maria Dolores | Miem.Com.Liq | 09/02/2016 | 09/02/2016 |
Tellez Gogorza Luis Angel | Consejero | 20/04/2012 | 09/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE URRETXU 2020 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 48, S 8, H SS 32548, I/A 4 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 48, S 8, H SS 32548, I/A 4 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 48, S 8, H SS 32548, I/A 4 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
Consejero
Miem.Com.Liq
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 48, S 8, H SS 32548, I/A 4 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 47, S 8, H SS 32548, I/A 3 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-20
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 47, S 8, H SS 32548, I/A 3 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-20
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 47, S 8, H SS 32548, I/A 2 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-20
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 45, S 8, H SS 32548, I/A 1 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 45, S 8, H SS 32548, I/A 1 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-20
Dirección:C/ IPARRAGIRRE, 20 (URRETXU)
Comienzo de operaciones:26/01/10
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:Elaboración, gestión y seguimiento del planeamiento urbanístico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 45, S 8, H SS 32548, I/A 1 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-20