TELLEZ GOGORZA LUIS ANGEL
Informe ejecutivo de TELLEZ GOGORZA LUIS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TELLEZ GOGORZA LUIS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URRETXU 2020 SL | Consejero | 20/04/2012 | 09/02/2016 |
URRETXU 2020 SL | Miem.Com.Liq | 09/02/2016 | 09/02/2016 |
UROLA GARAIKO GARAPENERAKO AGENTZIA SA | Consejero | 16/03/2012 | 15/01/2016 |
VINCULACIONES DE TELLEZ GOGORZA LUIS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TELLEZ GOGORZA LUIS ANGEL
Empresa: URRETXU 2020 SL
Miem.Com.Liq
- Agirre Berriotxoa Itziar
- Badiola Urrate Unai
- Segade Blanco Maria Dolores
- Tellez Gogorza Luis Angel
- Zabaleta Mujica Oihane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 48, S 8, H SS 32548, I/A 4 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
Empresa: URRETXU 2020 SL
Consejero
- Agirre Berriotxoa Itziar
- Badiola Urrate Unai
- Segade Blanco Maria Dolores
- Tellez Gogorza Luis Angel
- Zabaleta Mujica Oihane
Miem.Com.Liq
- Agirre Berriotxoa Itziar
- Badiola Urrate Unai
- Segade Blanco Maria Dolores
- Tellez Gogorza Luis Angel
- Zabaleta Mujica Oihane
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 48, S 8, H SS 32548, I/A 4 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-20
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 90, S 8, H SS 9279, I/A 23 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-20
Empresa: URRETXU 2020 SL
Consejero
- Agirre Berriotxoa Itziar
- Badiola Urrate Unai
- Segade Blanco M& Dolores
- Tellez Gogorza Luis Angel
- Zabaleta Mujica Oihane
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 47, S 8, H SS 32548, I/A 3 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-20
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 88, S 8, H SS 9279, I/A 18 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-20
Información de TELLEZ GOGORZA LUIS ANGEL
Mostramos los datos de TELLEZ GOGORZA LUIS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TELLEZ GOGORZA LUIS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos