URBANIZADORA SETRECE SA - EXTINGUIDA
Municipio Riba-roja de Túria
Provincia Valencia
Razón Social URBANIZADORA SETRECE SA
CIF A96809173
Capital Social 328686.9 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE URBANIZADORA SETRECE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URBANIZADORA SETRECE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Valero Villaescusa Antonio | Liquidador Unico | 13/12/2012 | 17/02/2016 |
ARQUITECTURA INGENIERIA Y SERVICIOS SA | Consejero | 23/09/2010 | 13/12/2012 |
CEMENTOS LA UNION SA | Consejero | 13/12/2012 | |
GRUPO BERTOLIN SA | Presidente | 13/12/2012 | |
GRUPO BERTOLIN SA | Consejero | 13/12/2012 | |
INDUSTRIA TECNICA VALENCIANA SA | Consejero | 23/09/2010 | 13/12/2012 |
LLANERA URBANISMO E INMOBILIARIA SL | Consejero | 13/12/2012 | |
Silleras Masip Javier | Consejero | 13/12/2012 | |
Soler Roca Gabriel | Consejero | 27/01/2010 | 13/12/2012 |
Sotillo Marti Antonio | Secretario | 13/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE URBANIZADORA SETRECE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6918, L 4221, F 173, S 8, H V 63273, I/A 31 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6918, L 4221, F 173, S 8, H V 63273, I/A 31 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-46
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6918, L 4221, F 172, S 8, H V 63273, I/A 30 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-120-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6918, L 4221, F 172, S 8, H V 63273, I/A 30 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6918, L 4221, F 172, S 8, H V 63273, I/A 30 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6918, L 4221, F 172, S 8, H V 63273, I/A 30 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-46
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6918, L 4221, F 172, S 8, H V 63273, I/A 30 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-46
Capital Anterior: | 2.191.246,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.862.559,10 | Euros |
Capital Actual: | 328.686,90 | Euros |
Porcentaje: | 85,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6918, L 4221, F 172, S 8, H V 63273, I/A 29 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-102-46
- Ratificación de nombramiento por cooptación de DON GABRIELSOLER ROCA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6918, L 4221, F 172, S 8, H V 63273, I/A 28 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-46