SOTILLO MARTI ANTONIO
Informe ejecutivo de SOTILLO MARTI ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOTILLO MARTI ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANIZADORA SETRECE SA | Secretario | 13/12/2012 | |
SALAS REX SL | Administrador Unico | 28/05/2012 | 17/07/2012 |
SALAS REX SL | Liquidador Unico | 17/12/2010 | 28/05/2012 |
VINCULACIONES DE SOTILLO MARTI ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOTILLO MARTI ANTONIO
Empresa: URBANIZADORA SETRECE SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Sotillo Marti Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6918, L 4221, F 172, S 8, H V 63273, I/A 30 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-46
Empresa: SALAS REX SL
Administrador Unico
- Sotillo Marti Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4828, L 2137, F 163, S 8, H V 33295, I/A 15 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-46
Empresa: SALAS REX SL
Administrador Unico
- Sotillo Marti Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4828, L 2137, F 162, S 8, H V 33295, I/A 13 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-46
Empresa: SALAS REX SL
Liquidador Unico
- Sotillo Marti Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4828, L 2137, F 162, S 8, H V 33295, I/A 13 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-46
Empresa: SALAS REX SL
Liquidador Unico
- Sotillo Marti Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4828, L 2137, F 162, S 8, H V 33295, I/A 12 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-46
Información de SOTILLO MARTI ANTONIO
Mostramos los datos de SOTILLO MARTI ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOTILLO MARTI ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos