URBANIZADORA MARINA DE COPE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 265
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social URBANIZADORA MARINA DE COPE SL
CIF B84257120
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 16/02/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE URBANIZADORA MARINA DE COPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URBANIZADORA MARINA DE COPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Uzquiano Gregorio | Apoderado | 18/05/2010 | 20/06/2018 |
Alaña Latxiondo Jose Miguel | Apoderado | 18/05/2010 | 20/06/2018 |
Alonso Garcia Carolina | Apoderado | 18/05/2010 | 20/06/2018 |
Arrieta Blanco Javier | Apoderado | 18/05/2010 | 20/06/2018 |
Arriola Alcibar Itziar | Apoderado | 18/05/2010 | 20/06/2018 |
Barrondo Arechaga Jon | Apoderado | 18/05/2010 | 20/06/2018 |
Burguera Perez Ivan | Apoderado | 18/05/2010 | 20/06/2018 |
Cabezudo Pueyo Manuel | Apoderado | 18/05/2010 | 20/06/2018 |
Camarero Candela Miguel Angel | Apoderado | 18/05/2010 | 20/06/2018 |
Carnero Fernandez Jose Vicente | Miem.Com.Liq | 05/10/2015 | 20/06/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE URBANIZADORA MARINA DE COPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33380 , F 206, S 8, H M 374006, I/A 25 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
Miem.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33380 , F 205, S 8, H M 374006, I/A 24 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-28
Miem.Com.Liq
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33380 , F 205, S 8, H M 374006, I/A 24 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33380 , F 205, S 8, H M 374006, I/A 23 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Miem.Com.Liq
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33380 , F 205, S 8, H M 374006, I/A 23 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33380 , F 205, S 8, H M 374006, I/A 23 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21074 , F 225, S 8, H M 374006, I/A 22 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21074 , F 224, S 8, H M 374006, I/A 21 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21074 , F 224, S 8, H M 374006, I/A 21 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21074 , F 224, S 8, H M 374006, I/A 20 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28