GIL SEVILLANO ANGEL
Informe ejecutivo de GIL SEVILLANO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE GIL SEVILLANO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MURAL-ESTADIO SL | Apoderado Mancomunado | 18/05/2012 | 20/11/2020 |
MARESUM PROMOCIONES SL | Apoderado Mancomunado | 04/06/2013 | 20/10/2017 |
URBANIZADORA MARINA DE COPE SL | Representante | 09/05/2014 | 05/10/2015 |
MARESUM PROMOCIONES SL | Consejero | 04/06/2013 | |
MARESUM PROMOCIONES SL | Apoderado Mancomunado | 04/06/2013 | 04/06/2013 |
CAMPOAMOR SUN & BEACH SL | Representante | 09/08/2010 | |
COLINAS GREEN GOLF SL | Representante | 03/08/2010 | |
COLINAS GOLF RESIDENCIAL SL | Representante | 29/07/2010 | |
CASAS DEL MAR LEVANTE SL | Consejero | 03/06/2009 | |
CASAS DEL MAR LEVANTE SL | Apoderado Mancomunado | 03/06/2009 |
VINCULACIONES DE GIL SEVILLANO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL SEVILLANO ANGEL
Empresa: MURAL-ESTADIO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926 , F 6, S 8, H AL 24522, I/A 9 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-04
Empresa: URBANIZADORA MARINA DE COPE SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33380 , F 205, S 8, H M 374006, I/A 23 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Empresa: URBANIZADORA MARINA DE COPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21074 , F 223, S 8, H M 374006, I/A 19 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-28
Empresa: URBANIZADORA MARINA DE COPE SL
Presidente
Representante
- Gil Sevillano Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21074 , F 223, S 8, H M 374006, I/A 19 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-28
Empresa: MARESUM PROMOCIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Dolera Barcelo Jose Luis
- Gil Sevillano Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36958 , F 18, S 8, H B 293162, I/A 5 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
Empresa: MARESUM PROMOCIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Dolera Barcelo Jose Luis
- Gil Sevillano Angel
- Perez Cerezo Higinio
- Sancho Montagud Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36958 , F 18, S 8, H B 293162, I/A 5 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
Empresa: MARESUM PROMOCIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Dolera Barcelo Jose Luis
- Gil Sevillano Angel
- Perez Cerezo Higinio
- Sancho Montagud Alfredo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36958 , F 17, S 8, H B 293162, I/A 3 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-08
Empresa: MARESUM PROMOCIONES SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36958 , F 15, S 8, H B 293162, I/A 1 N (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-08
Empresa: MURAL-ESTADIO SL
Apoderado Mancomunado
- Gil Sevillano Angel
- Lopez Navarro Antonio Fernando
- Lopez Navarro Juan Pedro
- Lopez Navarro Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926 , F 3, S 8, H AL 24522, I/A 5 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-04
Empresa: CAMPOAMOR SUN & BEACH SL
Representante
- Gil Sevillano Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19494 , F 221, S 8, H M 342236, I/A 21 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-159-28
VER MAS ACTOS
Información de GIL SEVILLANO ANGEL
Mostramos los datos de GIL SEVILLANO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL SEVILLANO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos