URBANIZADORA DEL PRAT SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 21
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social URBANIZADORA DEL PRAT SA
CIF A08205882
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 07/01/1966
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ILV AUDIT AND ADVISORY SLP
VINCULACIONES DE URBANIZADORA DEL PRAT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URBANIZADORA DEL PRAT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amat Badrinas Xavier | Secr.Cons.Li | 13/05/2019 | 04/11/2019 |
Cabeza Urbano Jose Maria | Apoderado Solidario | 25/07/2019 | 04/11/2019 |
Cabeza Urbano Jose Maria | Apoderado | 04/11/2019 | |
Cabeza Urbano Jose Maria | M.Cons.Liq | 13/05/2019 | 04/11/2019 |
Grupo Empresarial Rosales Inversiones Inmobiliaria | M.Cons.Liq | 13/05/2019 | 04/11/2019 |
ILV AUDIT AND ADVISORY SLP | Auditor | 16/09/2016 | 04/11/2019 |
ILV AUDIT AND ADVISORY SLP | Auditor | 30/07/2015 | 04/11/2019 |
ILV AUDIT AND ADVISORY SLP | Auditor | 26/03/2013 | 04/11/2019 |
ILV AUDIT AND ADVISORY SLP | Auditor | 15/09/2017 | 04/11/2019 |
ILV AUDIT AND ADVISORY SLP | Auditor | 19/07/2018 | 04/11/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE URBANIZADORA DEL PRAT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36896 , F 215, S 8, H M 660115, I/A 7 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36896 , F 215, S 8, H M 660115, I/A 7 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-28
M.Cons.Liq
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Vpr.Cons.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36896 , F 215, S 8, H M 660115, I/A 7 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36896 , F 214, S 8, H M 660115, I/A 6 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36896 , F 213, S 8, H M 660115, I/A 5 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Consejo de Liquidación. Don Xavier Amat Badrinas ha sido nombrado Secretario no consejero del Consejo de liquidación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36896 , F 213, S 8, H M 660115, I/A 5 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-28
M.Cons.Liq
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Vpr.Cons.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36896 , F 213, S 8, H M 660115, I/A 5 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Pte.C.Ej
Sec.C.Ej
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36896 , F 213, S 8, H M 660115, I/A 5 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36896 , F 213, S 8, H M 660115, I/A 4 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36896 , F 212, S 8, H M 660115, I/A 3 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28