GRUPO EMPRESARIAL ROSALES INVERSIONES INMOBILIARIA
Informe ejecutivo de GRUPO EMPRESARIAL ROSALES INVERSIONES INMOBILIARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRUPO EMPRESARIAL ROSALES INVERSIONES INMOBILIARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANIZADORA DEL PRAT SA | M.Cons.Liq | 13/05/2019 | 04/11/2019 |
URBANIZADORA DEL PRAT SA | Consejero | 03/04/2014 | 13/05/2019 |
GBI NORTH INVESTERING SL | Consejero | 09/10/2013 | 18/05/2018 |
VINCULACIONES DE GRUPO EMPRESARIAL ROSALES INVERSIONES INMOBILIARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRUPO EMPRESARIAL ROSALES INVERSIONES INMOBILIARIA
Empresa: URBANIZADORA DEL PRAT SA
M.Cons.Liq
- Cabeza Urbano Jose Maria
- Grupo Empresarial Rosales Inversiones Inmobiliaria
- Tous Godia Rafael
- Ybarra Mendaro Juan
- YBARRA Y CIA SA
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Vpr.Cons.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36896 , F 215, S 8, H M 660115, I/A 7 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-28
Empresa: URBANIZADORA DEL PRAT SA
M.Cons.Liq
- Cabeza Urbano Jose Maria
- Grupo Empresarial Rosales Inversiones Inmobiliaria
- Tous Godia Rafael
- Ybarra Mendaro Juan
- YBARRA Y CIA SA
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Vpr.Cons.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36896 , F 213, S 8, H M 660115, I/A 5 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-28
Empresa: URBANIZADORA DEL PRAT SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Cabeza Urbano Jose Maria
- Grupo Empresarial Rosales Inversiones Inmobiliaria
- Tous Godia Rafael
- Ybarra Mendaro Juan
- YBARRA Y COMPAÑIA SA
Presidente
Pte.C.Ej
Sec.C.Ej
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36896 , F 213, S 8, H M 660115, I/A 5 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-28
Empresa: URBANIZADORA DEL PRAT SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Cabeza Urbano Jose Maria
- Grupo Empresarial Rosales Inversiones Inmobiliaria
- Tous Godia Rafael
- Ybarra Mendaro Juan
- YBARRA Y COMPAÑIA SA
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36896 , F 212, S 8, H M 660115, I/A 3 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-28
Empresa: ZAPHIR RETAIL PROPERTIES SA
Consejero
- Aguirre Gil De Biedma Santiago
- ALTERIA CORPORACION UNICAJA SL
- CERRO MURILLO SL
- CONJOINT SL
- De Santamaria Belda Gonzalo
- Grupo Empresarial Rosales Inversiones Inmobiliaria
- INVERSIONES ALETHEIA SL
- INVERSIONES EUROPEAS SL
- INVERSIONES SUBEL SL
- Israel Abecasin Moises
- Leg Villarroya Pedro
- LONCITO SL
- Newman Stephen Kenneth
- NUMA SILLA SL
- SERRANO 6 SL
- SUCESORA DE PEDRO CASTELLON SL
- VALDEPROMO SL
- ZAFIRTEN SL
- ZAPHIR RETAIL SA
Presidente
Representante
- Alastrue Pinilla Antonio
- Cavero De Carondelet Y Aguirre Francisco Borja
- Fernandez Garcia Ceferino
- Fernandez Paradela Belen
- Gomez Guerrero Alicia
- Gomez Guerrero Alicia
- Gonzalez-camino Bertin Francisco-henri
- Gras Castellon Pedro- Luis
- Loizaga Viguri Jose Maria
- Onieva Aguirregomezcorta Fernando
- Pascual Sanchiz De La Serna Luis Jaime
- Perez Nievas Heredero Jose Antonio
- Sanz Gras Jorge
- Sanz Gras Jorge
- Zamacola Ballestero Eduardo
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29105 , F 186, S 8, H M 392733, I/A 78 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
Empresa: URBANIZADORA DEL PRAT SA
Consejero
- Grupo Empresarial Rosales Inversiones Inmobiliaria
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35256 , F 47, S 8, H B 12765, I/A 81 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08
Empresa: ZAPHIR RETAIL PROPERTIES SA
Consejero
- CONJOINT SL
- Grupo Empresarial Rosales Inversiones Inmobiliaria
- INVERSIONES ALETHEIA SL
- LONCITO SA
- SUCESORA DE PEDRO CASTELLON SL
- VALDEPROMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29105 , F 175, S 8, H M 392733, I/A 57 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Información de GRUPO EMPRESARIAL ROSALES INVERSIONES INMOBILIARIA
Mostramos los datos de GRUPO EMPRESARIAL ROSALES INVERSIONES INMOBILIARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRUPO EMPRESARIAL ROSALES INVERSIONES INMOBILIARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos