URBAN MEETING SL - EXTINGUIDA
Municipio Vila-real
Provincia Castellón/Castello
Razón Social URBAN MEETING SL
CIF B12692596
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario PORCELANOSA CORPORACION SL
VINCULACIONES DE URBAN MEETING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URBAN MEETING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colonques Garcia Planas Ana | Apoderado | 16/11/2015 | 06/10/2022 |
Colonques Garcia Planas Ana | Administrador Solidario | 24/03/2021 | 06/10/2022 |
DINAMIC AUDITORS SA | Auditor | 07/02/2014 | 06/10/2022 |
Meseguer Basiero Jose | Administrador Solidario | 24/03/2021 | 06/10/2022 |
PORCELANOSA CORPORACION SL | Socio Unico | 28/01/2020 | 06/10/2022 |
Soriano Manzanet Maria Jose | Administrador Solidario | 24/03/2021 | 06/10/2022 |
Colonques Moreno Manuel Miguel | Administrador Solidario | 24/03/2021 | |
Diago Garcia Manuel | Apoderado | 26/05/2011 | 16/11/2015 |
DINAMIC AUDITORS SLP | Auditor | 17/11/2014 | |
CONSULTORES Y AUDITORES SA | Auditor | 29/11/2011 | 07/02/2014 |
ACTOS BORME DE URBAN MEETING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297, L 860, F 192, S 8, H CS 24667, I/A 13 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297, L 860, F 192, S 8, H CS 24667, I/A 13 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297, L 860, F 191, S 8, H CS 24667, I/A 12 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297, L 860, F 191, S 8, H CS 24667, I/A 12 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297, L 860, F 191, S 8, H CS 24667, I/A 11 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297, L 860, F 191, S 8, H CS 24667, I/A 10 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297, L 860, F 191, S 8, H CS 24667, I/A 9 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297, L 860, F 191, S 8, H CS 24667, I/A 8 (17/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297, L 860, F 190, S 8, H CS 24667, I/A 7 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297, L 860, F 190, S 8, H CS 24667, I/A 7 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-12