UPICK DATA EUROPE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Abascal, 58
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social UPICK DATA EUROPE SL
Capital Social 4000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/04/2023
Nombres Anteriores
- HIGHLAND CAPITAL SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE UPICK DATA EUROPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UPICK DATA EUROPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corral Galvez Eduardo Arturo | Administrador Solidario | 19/01/2024 | 06/03/2024 |
Corral Galvez Eduardo Arturo | Liquidador Solidario | 06/03/2024 | 06/03/2024 |
Martin Gomez Jorge | Apoderado Solidario | 12/12/2023 | 06/03/2024 |
Valenzuela Huertas Fernando | Apoderado Solidario | 12/12/2023 | 06/03/2024 |
Villarreal Lemmen Meyer Armando | Administrador Solidario | 19/01/2024 | 06/03/2024 |
Villarreal Lemmen Meyer Armando | Liquidador Solidario | 06/03/2024 | 06/03/2024 |
LAWYERS AND ACCOUNTANTS GLOBAL SERVICES SL | Socio Unico | 25/04/2023 | 19/01/2024 |
Porras Pedraza Juan | Administrador Unico | 25/04/2023 | 19/01/2024 |
ACTOS BORME DE UPICK DATA EUROPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45083 , F 124, S 8, H M 793391, I/A 5 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45083 , F 124, S 8, H M 793391, I/A 5 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45083 , F 124, S 8, H M 793391, I/A 5 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45083 , F 124, S 8, H M 793391, I/A 5 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45083 , F 123, S 8, H M 793391, I/A 4 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45083 , F 123, S 8, H M 793391, I/A 4 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45083 , F 123, S 8, H M 793391, I/A 4 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45083 , F 123, S 8, H M 793391, I/A 4 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: HIGHLAND CAPITAL SL
- La compra, suscripción, asunción, tenencia, gestión, administración, permuta y venta de va/ores mobiliarios y/o participaciones sociales de sociedades nacionales o extranjeras, por cuenta propia y sin actividad de intermediación, mediante la correspondiente organización de medios materiales...
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45083 , F 122, S 8, H M 793391, I/A 3 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Empresa: HIGHLAND CAPITAL SL
- C/ JOSE ABASCAL 58 - 2º DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45083 , F 122, S 8, H M 793391, I/A 3 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28