CORRAL GALVEZ EDUARDO ARTURO
Informe ejecutivo de CORRAL GALVEZ EDUARDO ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CORRAL GALVEZ EDUARDO ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOSTON CAPITAL 2000 SL | Administrador Solidario | 23/11/2023 | 19/04/2024 |
BOSTON CAPITAL 2000 SL | Liquidador Solidario | 19/04/2024 | 19/04/2024 |
UPICK DATA EUROPE SL | Administrador Solidario | 19/01/2024 | 06/03/2024 |
UPICK DATA EUROPE SL | Liquidador Solidario | 06/03/2024 | 06/03/2024 |
VINCULACIONES DE CORRAL GALVEZ EDUARDO ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORRAL GALVEZ EDUARDO ARTURO
Empresa: BOSTON CAPITAL 2000 SL
Liquidador Solidario
- Corral Galvez Eduardo Arturo
- Villarreal Lemmen Meyer Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44502 , F 173, S 8, H M 784113, I/A 4 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Empresa: BOSTON CAPITAL 2000 SL
Administrador Solidario
- Corral Galvez Eduardo Arturo
- Villarreal Lemmen Meyer Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44502 , F 173, S 8, H M 784113, I/A 4 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Empresa: UPICK DATA EUROPE SL
Liquidador Solidario
- Corral Galvez Eduardo Arturo
- Villarreal Lemmen Meyer Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45083 , F 124, S 8, H M 793391, I/A 5 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
Empresa: UPICK DATA EUROPE SL
Administrador Solidario
- Corral Galvez Eduardo Arturo
- Villarreal Lemmen Meyer Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45083 , F 124, S 8, H M 793391, I/A 5 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-28
Empresa: UPICK DATA EUROPE SL
Administrador Solidario
- Corral Galvez Eduardo Arturo
- Villarreal Lemmen Meyer Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45083 , F 123, S 8, H M 793391, I/A 4 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: BOSTON CAPITAL 2000 SL
Administrador Solidario
- Corral Galvez Eduardo Arturo
- Villarreal Lemmen Meyer Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44502 , F 172, S 8, H M 784113, I/A 2 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
Información de CORRAL GALVEZ EDUARDO ARTURO
Mostramos los datos de CORRAL GALVEZ EDUARDO ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORRAL GALVEZ EDUARDO ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos