UNIVERSAL IT GLOBAL SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Rua Dos Basquiños, 22
Código Postal 15704
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNIVERSAL IT GLOBAL SL
CIF B70215199
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 30/06/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE UNIVERSAL IT GLOBAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNIVERSAL IT GLOBAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Noya Rey Marcos | Administrador Unico | 07/05/2010 | 16/07/2019 |
Noya Rey Marcos | Administrador Solidario | 09/07/2009 | 07/05/2010 |
Zabala Devesa Jose Luis | Administrador Solidario | 09/07/2009 | 07/05/2010 |
ACTOS BORME DE UNIVERSAL IT GLOBAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 148, S 8, H SC 44515, I/A NM1 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 148, S 8, H SC 44515, I/A 3 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 148, S 8, H SC 44515, I/A 2 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 148, S 8, H SC 44515, I/A 2 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 148, S 8, H SC 44515, I/A 2 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 146, S 8, H SC 44515, I/A 1 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-136-15
Dirección:C/ BASQUIÑOS 22 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Comienzo de operaciones:30/06/09
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:investigación tecnológica. desarrollo de aplicaciones y software programación informática. comercio equipos informáticos. reparación equipos electrónicos y telecomunicaciones. desarrollo páginas web, comercio sistemas impresión digital. mantenimiento sistemas informática-empresas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 146, S 8, H SC 44515, I/A 1 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-136-15