NOYA REY MARCOS
Informe ejecutivo de NOYA REY MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOYA REY MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIHUBEMA TECNOLOGIAS SL | Socio Unico | 24/10/2011 | |
LIHUBEMA TECNOLOGIAS SL | Administrador Unico | 24/10/2011 |
VINCULACIONES DE NOYA REY MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOYA REY MARCOS
Empresa: UNIVERSAL IT GLOBAL SL
Administrador Unico
- Noya Rey Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 148, S 8, H SC 44515, I/A 3 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-15
Empresa: NOROESTE TECNOLOGIAS IT GLOBAL SL
Administrador Unico
- Noya Rey Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 158, S 8, H SC 45267, I/A 2 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-15
Empresa: LIHUBEMA TECNOLOGIAS SL
Administrador Unico
- Noya Rey Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 124, S 8, H SC 45811, I/A 1 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-15
Empresa: LIHUBEMA TECNOLOGIAS SL
Socio Único
- Noya Rey Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141 , F 124, S 8, H SC 45811, I/A 1 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-15
Empresa: NOROESTE TECNOLOGIAS IT GLOBAL SL
Administrador Unico
- Noya Rey Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 108 , F 156, S 8, H SC 45267, I/A 1 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-15
Empresa: UNIVERSAL IT GLOBAL SL
Administrador Unico
- Noya Rey Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 148, S 8, H SC 44515, I/A 2 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-15
Empresa: UNIVERSAL IT GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Noya Rey Marcos
- Zabala Devesa Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 148, S 8, H SC 44515, I/A 2 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-15
Empresa: UNIVERSAL IT GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Noya Rey Marcos
- Zabala Devesa Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 146, S 8, H SC 44515, I/A 1 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-136-15
Información de NOYA REY MARCOS
Mostramos los datos de NOYA REY MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOYA REY MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos