UNIVERSAL DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monte Esquinza, 13
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNIVERSAL DE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Nebot Oyanguren Maria Asuncion
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE UNIVERSAL DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNIVERSAL DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUY & HOLD CAPITAL SGIIC SA | Entidad Gestora | 14/08/2017 | 08/04/2021 |
BUY & HOLD CAPITAL SGIIC SA | Apoderado | 14/08/2017 | 08/04/2021 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 14/08/2017 | 08/04/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 14/08/2017 | 08/04/2021 |
Lopez Rodriguez Juan Antonio | Vicesecretario No Consejero | 26/04/2018 | 08/04/2021 |
Nebot Oyanguren Maria Asuncion | Presidente | 18/07/2014 | 08/04/2021 |
Nebot Oyanguren Maria Asuncion | Consejero | 18/07/2014 | 08/04/2021 |
Nebot Pellicer Antonio | Consejero | 18/07/2014 | 08/04/2021 |
Roig Nebot Maria Rosario | Consejero | 10/01/2017 | 08/04/2021 |
Silva Fernandez-valladares Matilde - Victoria | Secretario | 14/08/2017 | 08/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNIVERSAL DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27329 , F 70, S 8, H M 40964, I/A 89 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
- CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA LA HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27329 , F 70, S 8, H M 40964, I/A 89 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27329 , F 70, S 8, H M 40964, I/A 88 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27329 , F 70, S 8, H M 40964, I/A 88 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-28
- Insertado con fecha 10 de septiembre de 2020 en la página web de la sociedad, "www.buyandhold.es" el proyecto común de fusión por el que las sociedades UNIVERSAL DE INVERSIONES SICAV SA, DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A." e "INVERSIONES LLONER, SICAV, S.A." serán absorbidas por el comportamiento denominado B&H EQUITY del Fondo de Inversión
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328 , F 200, S 8, H M 40964, I/A 39 M (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27329 , F 70, S 8, H M 40964, I/A 87 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-28
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27329 , F 70, S 8, H M 40964, I/A 87 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-28
- C/ MONTE ESQUIZA 13 - BAJO IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27329 , F 68, S 8, H M 40964, I/A 86 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 1 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27329 , F 68, S 8, H M 40964, I/A 86 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-28
Apoderado
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27329 , F 68, S 8, H M 40964, I/A 86 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-28