SILVA FERNANDEZ-VALLADARES MATILDE - VICTORIA
Informe ejecutivo de SILVA FERNANDEZ-VALLADARES MATILDE - VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE SILVA FERNANDEZ-VALLADARES MATILDE - VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUY & HOLD CAPITAL SGIIC SA | Apoderado | 29/11/2018 | 28/11/2022 |
BUY & HOLD CAPITAL SGIIC SA | Apoderado | 29/12/2017 | 28/11/2022 |
BUY & HOLD CAPITAL SGIIC SA | Apoderado | 28/11/2022 | |
BMS BLUE CHIPS SICAV | Secretario No Consejero | 14/08/2017 | 08/04/2021 |
DICASTILLO INVERSIONES SICAV | Secretario | 14/08/2017 | 08/04/2021 |
INVERSIONES LLONER SICAV | Secretario No Consejero | 09/08/2017 | 08/04/2021 |
BMS CARTERA SICAV | Secretario | 11/08/2017 | 08/04/2021 |
UNIVERSAL DE INVERSIONES SICAV | Secretario | 14/08/2017 | 08/04/2021 |
BH EUROPA FLEXIBLE SICAV | Secretario No Consejero | 03/08/2017 | 08/04/2021 |
REX ROYAL BLUE SICAV | Secretario No Consejero | 09/10/2017 | 14/10/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SILVA FERNANDEZ-VALLADARES MATILDE - VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVA FERNANDEZ-VALLADARES MATILDE - VICTORIA
Empresa: BUY & HOLD CAPITAL SGIIC SA
Apoderado
- Silva Fernandez-valladares Matilde - Victoria
- Silva Fernandez-valladares Matilde - Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10275, L 7556, F 73, S 8, H V 150764, I/A 21 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-46
Empresa: BUY & HOLD CAPITAL SGIIC SA
Apoderado
- Silva Fernandez-valladares Matilde - Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10275, L 7556, F 70, S 8, H V 150764, I/A 16 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-46
Empresa: BUY & HOLD CAPITAL SGIIC SA
Apoderado
- Silva Fernandez-valladares Matilde - Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10275, L 7556, F 68, S 8, H V 150764, I/A 11 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-46
Empresa: REX ROYAL BLUE SICAV
Apoderado
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
- Silva Fernandez-valladares Matilde - Victoria
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15223 , F 220, S 8, H M 254829, I/A 44 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
Empresa: BH RENTA FIJA EUROPA SICAV
Apoderado
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
- Silva Fernandez-valladares Matilde - Victoria
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33989 , F 13, S 8, H M 611621, I/A 4 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-28
Empresa: BMS BLUE CHIPS SICAV
Apoderado
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
- Silva Fernandez-valladares Matilde - Victoria
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24500 , F 198, S 8, H M 210994, I/A 32 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-28
Empresa: DICASTILLO INVERSIONES SICAV
Apoderado
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario
- Silva Fernandez-valladares Matilde - Victoria
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30314 , F 209, S 8, H M 233331, I/A 36 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-28
Empresa: UNIVERSAL DE INVERSIONES SICAV
Apoderado
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario
- Silva Fernandez-valladares Matilde - Victoria
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27329 , F 68, S 8, H M 40964, I/A 86 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-28
Empresa: BMS CARTERA SICAV
Apoderado
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario
- Silva Fernandez-valladares Matilde - Victoria
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32396 , F 181, S 8, H M 201465, I/A 37 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-28
Empresa: INVERSIONES LLONER SICAV
Apoderado
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
- Silva Fernandez-valladares Matilde - Victoria
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7741, L 5038, F 34, S 8, H V 95511, I/A 28 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-46
VER MAS ACTOS
Información de SILVA FERNANDEZ-VALLADARES MATILDE - VICTORIA
Mostramos los datos de SILVA FERNANDEZ-VALLADARES MATILDE - VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVA FERNANDEZ-VALLADARES MATILDE - VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos