UNION LASER SL - EXTINGUIDA
Municipio Algete
Provincia Madrid
Razón Social UNION LASER SL
CIF B84365758
Capital Social 10106.0 Euros
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Fecha de Constitución 27/05/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario CURSOS VISION SL
VINCULACIONES DE UNION LASER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNION LASER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adrian Martinez Alfredo | Apoderado Mancomunado | 09/03/2011 | 25/01/2021 |
Adrian Martinez Carlos | Apoderado | 08/03/2011 | 25/01/2021 |
Adrian Martinez Carlos | Administrador Unico | 21/06/2013 | 25/01/2021 |
Adrian Martinez Carlos | Liquidador | 25/01/2021 | 25/01/2021 |
Adrian Martinez Enrique | Apoderado Mancomunado | 09/03/2011 | 25/01/2021 |
Rodriguez Dominguez Manuel | Apoderado Mancomunado | 09/03/2011 | 25/01/2021 |
CURSOS VISION SL | Socio Unico | 15/03/2013 | 30/10/2018 |
Adrian Martinez Carlos | Administrador Solidario | 21/06/2013 | |
Martinez Santos Eloisa | Administrador Solidario | 08/03/2011 | 21/06/2013 |
Rodriguez Dominguez Manuel | Administrador Solidario | 08/03/2011 |
ACTOS BORME DE UNION LASER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21476 , F 68, S 8, H M 381982, I/A 9 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21476 , F 68, S 8, H M 381982, I/A 9 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21476 , F 68, S 8, H M 381982, I/A 9 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21476 , F 68, S 8, H M 381982, I/A 9 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21476 , F 68, S 8, H M 381982, I/A 8 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21476 , F 68, S 8, H M 381982, I/A 8 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21476 , F 68, S 8, H M 381982, I/A 8 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21476 , F 67, S 8, H M 381982, I/A 7 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 7.100,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.106,00 | Euros |
Porcentaje: | 236,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21476 , F 67, S 8, H M 381982, I/A 6 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21476 , F 65, S 8, H M 381982, I/A 5 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-28