UNILABS DIAGNOSTICOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Esplandiu, 15
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social UNILABS DIAGNOSTICOS SA
CIF A82588880
Nombres Anteriores
- LABORATORIO F JIMENEZ DIAZ UNILABS SL
- UNILABS DIAGNOSTICOS SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Clausen Karl Erik
Propietario UNITED LABORATORIES ESPAÑA SA
VINCULACIONES DE UNILABS DIAGNOSTICOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNILABS DIAGNOSTICOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clausen Karl Erik | Presidente | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
Clausen Karl Erik | Consejero Delegado | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
Clausen Karl Erik | Consejero | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
Clausen Karl Erik | Apoderado | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
Cuartero Junquera Alejandro Jose | Consejero Delegado | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
Cuartero Junquera Alejandro Jose | Consejero | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
Cuartero Junquera Alejandro Jose | Apoderado | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
De Gorgolas Hernandez-mora Fernando | Consejero Delegado | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
De Gorgolas Hernandez-mora Fernando | Consejero | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
De Gorgolas Hernandez-mora Fernando | Apoderado | 26/01/2015 | 21/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE UNILABS DIAGNOSTICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29921 , F 120, S 8, H M 255617, I/A 34 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29921 , F 120, S 8, H M 255617, I/A 34 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29921 , F 120, S 8, H M 255617, I/A 33 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29921 , F 119, S 8, H M 255617, I/A 32 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29921 , F 119, S 8, H M 255617, I/A 31 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29921 , F 118, S 8, H M 255617, I/A 30 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29921 , F 118, S 8, H M 255617, I/A 30 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29921 , F 118, S 8, H M 255617, I/A 29 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Empresa: UNILABS DIAGNOSTICOS SL
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29921 , F 114, S 8, H M 255617, I/A 28 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Empresa: UNILABS DIAGNOSTICOS SL
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29921 , F 114, S 8, H M 255617, I/A 28 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-28