UNIASER ASESORES SL - EXTINGUIDA
Provincia Las Palmas
Razón Social UNIASER ASESORES SL
CIF B35969021
Fecha de Constitución 31/08/2007
Nombres Anteriores
- UNIASER ASESORES SLP
Órgano Administración Administrador único
Propietario Nuñez Lopez Juan Jesus
VINCULACIONES DE UNIASER ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UNIASER ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DE FRANQUICIAS 2001 SL | Administrador Unico | 29/05/2012 | 15/10/2013 |
GESTION DE FRANQUICIAS 2001 SL | Liquidador | 15/10/2013 | 15/10/2013 |
Nuñez Lopez Juan Jesus | Apoderado | 29/05/2012 | 15/10/2013 |
Nuñez Lopez Juan Jesus | Socio Unico | 01/07/2010 | 15/10/2013 |
Nuñez Lopez Juan Jesus | Soc.Prof. | 01/07/2010 | 29/05/2012 |
Nuñez Lopez Juan Jesus | Administrador Unico | 01/07/2010 | 29/05/2012 |
Nuñez Lopez Rafael Elias | Apoderado | 01/07/2010 | 29/05/2012 |
Nuñez Lopez Rafael Elias | Soc.Prof. | 01/07/2010 | |
Nuñez Lopez Rafael Elias | Administrador Unico | 01/07/2010 |
ACTOS BORME DE UNIASER ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 90, S 8, H GC 39958, I/A 5 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 90, S 8, H GC 39958, I/A 5 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 90, S 8, H GC 39958, I/A 5 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 90, S 8, H GC 39958, I/A 5 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-35
Empresa: UNIASER ASESORES SLP
- La importación, exportación, representació, distribución, almacenaje, comercialización de toda clase de: Productos, prendas, calzados, materiales y productos de uso deportivo...Maquinarias, automóviles, vehícjuos de uso industrial, comercial o agrícola.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1879 , F 76, S 8, H GC 39958, I/A 3 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-35
Empresa: UNIASER ASESORES SLP
- Refundición de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1879 , F 76, S 8, H GC 39958, I/A 3 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-35
Empresa: UNIASER ASESORES SLP
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 1. Denominación.-. Artículo de los estatutos: 3. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1879 , F 76, S 8, H GC 39958, I/A 3 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-35
Empresa: UNIASER ASESORES SLP
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1879 , F 76, S 8, H GC 39958, I/A 3 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-35
Empresa: UNIASER ASESORES SLP
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1879 , F 76, S 8, H GC 39958, I/A 3 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-35
Empresa: UNIASER ASESORES SLP
Administrador Unico
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1879 , F 76, S 8, H GC 39958, I/A 3 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-35