UGANDA TRAVEL SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 39
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social UGANDA TRAVEL SERVICES SL
CIF B87504221
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/02/2016
Nombres Anteriores
- BORN2APPS SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario APPLEWORM SL
VINCULACIONES DE UGANDA TRAVEL SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UGANDA TRAVEL SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALVA VENTURES SL | Liquidador | 17/02/2020 | 17/02/2020 |
ALVA VENTURES SL | Administrador Unico | 23/10/2018 | 17/02/2020 |
APPLEWORM SL | Socio Unico | 01/03/2019 | 17/02/2020 |
Serena Lobo Axel Javier | Representante | 17/02/2020 | 17/02/2020 |
Serena Lobo Axel Javier | Representante | 23/10/2018 | 17/02/2020 |
Williams Gainza Francisco Javier | Administrador Unico | 26/09/2018 | 23/10/2018 |
ALVA VENTURES SL | Administrador Unico | 30/11/2016 | 26/09/2018 |
Serena Lobo Axel Javier | Representante | 30/11/2016 | 26/09/2018 |
Gelpi Mateu Marc | Administrador Unico | 20/06/2016 | 30/11/2016 |
ACTOS BORME DE UGANDA TRAVEL SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34807 , F 203, S 8, H M 626107, I/A 6 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34807 , F 203, S 8, H M 626107, I/A 6 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34807 , F 203, S 8, H M 626107, I/A 6 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34807 , F 203, S 8, H M 626107, I/A 6 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34807 , F 203, S 8, H M 626107, I/A 5 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34807 , F 202, S 8, H M 626107, I/A 4 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34807 , F 202, S 8, H M 626107, I/A 4 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: BORN2APPS SL
- UGANDA TRAVEL SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34807 , F 202, S 8, H M 626107, I/A 3 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Empresa: BORN2APPS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34807 , F 202, S 8, H M 626107, I/A 3 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Empresa: BORN2APPS SL
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34807 , F 202, S 8, H M 626107, I/A 3 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28