NOLIMITS FOR TRAVEL XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Via Augusta, 15
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social NOLIMITS FOR TRAVEL XXI SL
CIF B87504254
Capital Social 103000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/02/2016
Nombres Anteriores
- APPLEWORM SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ALVA VENTURES SL
Auditor R I C Auditors
VINCULACIONES DE NOLIMITS FOR TRAVEL XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NOLIMITS FOR TRAVEL XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALVA VENTURES SL | Administrador Unico | 11/10/2018 | 04/04/2023 |
Barrio Pedra David | REP.ADM.CONC | 04/02/2022 | 04/04/2023 |
BAUDS LEGAL SLP | Administrador Concursal | 04/02/2022 | 04/04/2023 |
R I C Auditors | Auditor | 10/06/2019 | 04/04/2023 |
Serena Lobo Axel Javier | Representante | 11/10/2018 | 04/04/2023 |
Williams Gainza Francisco Javier | Administrador Unico | 24/07/2018 | 11/10/2018 |
ALVA VENTURES SL | Administrador Unico | 01/12/2016 | 24/07/2018 |
Serena Lobo Axel Javier | Representante | 01/12/2016 | 24/07/2018 |
Zachariah Angell Lucas | Administrador Unico | 20/06/2016 | 01/12/2016 |
ACTOS BORME DE NOLIMITS FOR TRAVEL XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47002 , F 9, S 8, H B 537817, I/A 12 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 922/2021, AUTO FIRME DE FECHA 08/03/2023, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47002 , F 9, S 8, H B 537817, I/A 12 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47002 , F 9, S 8, H B 537817, I/A 12 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 922/2021, AUTO FIRME DE FECHA 17/09/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47002 , F 6, S 8, H B 537817, I/A 9 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47002 , F 6, S 8, H B 537817, I/A 9 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-08
- AV VIA AUGUSTA 15-25 EDIF.B1,P.6 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47002 , F 6, S 8, H B 537817, I/A 8 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 103.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47002 , F 4, S 8, H B 537817, I/A 7 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-08
- CL SANT FRANCESC Num.4 P.2 PTA.6 (CERDANYOLA DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47002 , F 4, S 8, H B 537817, I/A 6 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34879 , F 14, S 8, H M 627320, I/A 5 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34879 , F 14, S 8, H M 627320, I/A 4 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-28