UFAGEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Almanzora, 35
Código Postal 04860
Municipio Olula del Río
Provincia Almería
Mapa Ver Mapa
Razón Social UFAGEST SL
CIF B91302745
Capital Social 351600.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 24/07/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE UFAGEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE UFAGEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Suarez Jaen Ismael Javier | Administrador Unico | 05/11/2020 | 26/04/2021 |
Suarez Jaen Ismael Javier | Liquidador | 26/04/2021 | 26/04/2021 |
Espada Caro Encarnacion | Apoderado | 02/10/2015 | 16/12/2020 |
Diaz Marquez Carlos Javier | Administrador Unico | 16/09/2010 | 05/11/2020 |
Villar Gomez Jose | Apoderado | 16/09/2010 | 23/12/2011 |
Diaz Marquez Carlos Javier | Administrador Solidario | 16/09/2010 | |
Villar Gomez Jose | Administrador Solidario | 16/09/2010 |
ACTOS BORME DE UFAGEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 131, S 8, H AL 52524, I/A 4 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 131, S 8, H AL 52524, I/A 4 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 131, S 8, H AL 52524, I/A 4 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 131, S 8, H AL 52524, I/A 4 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-04
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 131, S 8, H AL 52524, I/A 3 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-04
- AVDA ALMANZORA 35 (OLULA DEL RIO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 130, S 8, H AL 52524, I/A 2 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-04
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. DOMICILIO.-El domicilio de la Sociedad se establece en Olula Rio (Almería), Avenida Almanzora, número 35, (C.P. 04860). Por acuerdo de la Administración social trasladarse dentro de la misma población donde se halle establecido. Del mismo modo, podrán ser creadas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 130, S 8, H AL 52524, I/A 2 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-04
- Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a Olula del Río- Almería-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773 , F 220, S 8, H SE 54221, I/A 8 D (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-41
- Artículo 2..- Constituye el objeto de la sociedad: Actividad principal: Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. Otras actividades: Gestionar y administrar todo tipo de patrimonios, ya sean de personas físicas o jurídicas, así como gestionar y administ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773 , F 220, S 8, H SE 54221, I/A 8 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773 , F 220, S 8, H SE 54221, I/A 8 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-41