DIAZ MARQUEZ CARLOS JAVIER
Informe ejecutivo de DIAZ MARQUEZ CARLOS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ MARQUEZ CARLOS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JRH INTEGRAL SL | Apoderado Solidario | 28/07/2023 | |
DIAZ-ZAMORA & ASOCIADOS SLP | Soc.Prof. | 13/02/2020 | |
DIAZ-ZAMORA & ASOCIADOS SLP | Administrador Solidario | 13/02/2020 | |
SOLANZUR 14 SL | Administrador Unico | 26/07/2010 | |
SOLANZUR 13 SL | Administrador Unico | 26/07/2010 |
VINCULACIONES DE DIAZ MARQUEZ CARLOS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ MARQUEZ CARLOS JAVIER
Empresa: JRH INTEGRAL SL
Apoderado Solidario
- Diaz Marquez Carlos Javier
- FERNANDEZ ROMERO FRANCISCO JOSE
- Martin Lopez Obrero Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6119 , F 197, S 8, H SE107778, I/A 7 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-41
Empresa: UFAGEST SL
Administrador Unico
- Diaz Marquez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773 , F 220, S 8, H SE 54221, I/A 8 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-41
Empresa: DIAZ-ZAMORA & ASOCIADOS SLP
Administrador Solidario
- Diaz Marquez Carlos Javier
- Zamora Villar Laura
Soc.Prof.
- Diaz Marquez Carlos Javier
- Zamora Villar Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6832 , F 100, S 8, H SE125211, I/A 1 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-41
Empresa: UFAGEST SL
Administrador Unico
- Diaz Marquez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773 , F 217, S 8, H SE 54221, I/A 2 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-41
Empresa: UFAGEST SL
Administrador Solidario
- Diaz Marquez Carlos Javier
- Villar Gomez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773 , F 217, S 8, H SE 54221, I/A 2 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-41
Empresa: SOLANZUR 13 SL
Administrador Unico
- Diaz Marquez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5017 , F 145, S 8, H SE 81423, I/A 3 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-41
Empresa: SOLANZUR 13 SL
Administrador Solidario
- Diaz Marquez Carlos Javier
- Villar Gomez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5017 , F 145, S 8, H SE 81423, I/A 3 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-41
Empresa: SOLANZUR 14 SL
Administrador Unico
- Diaz Marquez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5017 , F 135, S 8, H SE 81421, I/A 3 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-41
Empresa: SOLANZUR 14 SL
Administrador Solidario
- Diaz Marquez Carlos Javier
- Villar Gomez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5017 , F 135, S 8, H SE 81421, I/A 3 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-41
Empresa: SOLANZUR 13 SL
Administrador Solidario
- Diaz Marquez Carlos Javier
- Villar Gomez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5017 , F 144, S 8, H SE 81423, I/A 2 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-41
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ MARQUEZ CARLOS JAVIER
Mostramos los datos de DIAZ MARQUEZ CARLOS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ MARQUEZ CARLOS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos