TXINTXILIK SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Orape Kalea, 12
Código Postal 20800
Municipio Zarautz
Provincia Gipuzkoa
Razón Social TXINTXILIK SL
CIF B75097485
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos
Fecha de Constitución 15/10/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TXINTXILIK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TXINTXILIK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Astigarraga Iraola Angel Maria | Liquidador | 16/04/2024 | 16/04/2024 |
ASTIRAOLA SL | Administrador Unico | 13/05/2015 | 16/04/2024 |
Astigarraga Iraola Angel Maria | Administrador Mancomunado | 12/12/2013 | 13/05/2015 |
Franco Iruretagoyena Ane Miren | Administrador Mancomunado | 12/12/2013 | 13/05/2015 |
ACTOS BORME DE TXINTXILIK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2625 , F 68, S 8, H SS 35947, I/A 3 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2625 , F 68, S 8, H SS 35947, I/A 3 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2625 , F 68, S 8, H SS 35947, I/A 3 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2625 , F 68, S 8, H SS 35947, I/A 3 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2625 , F 67, S 8, H SS 35947, I/A 2 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2625 , F 67, S 8, H SS 35947, I/A 2 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2625 , F 67, S 8, H SS 35947, I/A 2 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2625 , F 64, S 8, H SS 35947, I/A 1 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-20
Dirección:C/ ORAPE, 12- 1ºDCHA. (ZARAUTZ)
Comienzo de operaciones:15/10/13
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:La explotación de jardines, parques de recreo o de atracción y acuáticas, así como de pistas de patinaje. Prestación de servicios culturales, de educación en el medio ambiente, conservación e interpretación de la naturaleza, así como la promoción de actividades al aire libre tales como senderismo, b
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2625 , F 64, S 8, H SS 35947, I/A 1 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-20