ASTIGARRAGA IRAOLA ANGEL MARIA
Informe ejecutivo de ASTIGARRAGA IRAOLA ANGEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ASTIGARRAGA IRAOLA ANGEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XABEJO 2016 SL | Administrador Solidario | 01/04/2022 | |
ASTIRAOLA SL | Apoderado Mancomunado | 07/09/2009 | |
MALENEKO SL | Administrador Unico | 30/03/2009 |
VINCULACIONES DE ASTIGARRAGA IRAOLA ANGEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASTIGARRAGA IRAOLA ANGEL MARIA
Empresa: TXINTXILIK SL
Liquidador
- Astigarraga Iraola Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2625 , F 68, S 8, H SS 35947, I/A 3 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-20
Empresa: TXINTXILIK SL
Administrador Unico
Liquidador
- Astigarraga Iraola Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2625 , F 68, S 8, H SS 35947, I/A 3 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-20
Liquidador
- Astigarraga Iraola Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2703 , F 44, S 8, H SS 37710, I/A 2 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-20
Administrador Unico
Liquidador
- Astigarraga Iraola Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2703 , F 44, S 8, H SS 37710, I/A 2 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-20
Empresa: XABEJO 2016 SL
Administrador Solidario
- Astigarraga Iraola Angel Maria
- Astigarraga Iraola Jesus-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3046 , F 68, S 8, H SS 44711, I/A 1 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-20
Empresa: TXINTXILIK SL
Administrador Mancomunado
- Astigarraga Iraola Angel Maria
- Franco Iruretagoyena Ane Miren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2625 , F 67, S 8, H SS 35947, I/A 2 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-20
Empresa: TXINTXILIK SL
Administrador Mancomunado
- Astigarraga Iraola Angel Maria
- Franco Iruretagoyena Ane Miren
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2625 , F 64, S 8, H SS 35947, I/A 1 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-20
Empresa: ASTIRAOLA SL
Apoderado Mancomunado
- Astigarraga Iraola Angel Maria
- Astigarraga Iraola Jesus-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2435 , F 130, S 8, H SS 31796, I/A 2 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-20
Empresa: MALENEKO SL
Administrador Unico
- Astigarraga Iraola Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426 , F 169, S 8, H SS 31508, I/A 1 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-20
Información de ASTIGARRAGA IRAOLA ANGEL MARIA
Mostramos los datos de ASTIGARRAGA IRAOLA ANGEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASTIGARRAGA IRAOLA ANGEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos