TUTOR 3 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernando Diaz de Mendoza, 9
Código Postal 28019
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TUTOR 3 SL
CIF B87196986
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 20/01/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Romero Sanchiz Antonio
VINCULACIONES DE TUTOR 3 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TUTOR 3 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romero De La Llana Antonio | Administrador Mancomunado | 12/03/2021 | 12/12/2023 |
Romero De La Llana Antonio | Apoderado Mancomunado | 16/12/2015 | 12/12/2023 |
Romero De La Llana Carmen | Administrador Mancomunado | 12/03/2021 | 12/12/2023 |
Romero De La Llana Carmen | Apoderado Mancomunado | 16/12/2015 | 12/12/2023 |
Romero De La Llana Enrique | Administrador Mancomunado | 12/03/2021 | 12/12/2023 |
Romero De La Llana Enrique | Apoderado Mancomunado | 16/12/2015 | 12/12/2023 |
Romero De La Llana Enrique | Liquidador | 12/12/2023 | 12/12/2023 |
Romero Sanchiz Antonio | Socio Unico | 23/02/2015 | 12/12/2023 |
Romero Sanchiz Antonio | Administrador Unico | 23/02/2015 | 12/03/2021 |
ACTOS BORME DE TUTOR 3 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32903 , F 135, S 8, H M 592414, I/A 4 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32903 , F 135, S 8, H M 592414, I/A 4 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32903 , F 135, S 8, H M 592414, I/A 4 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32903 , F 135, S 8, H M 592414, I/A 4 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
- C/ FERNANDO DIAZ DE MENDOZA 9 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32903 , F 135, S 8, H M 592414, I/A 3 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32903 , F 135, S 8, H M 592414, I/A 3 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
- Otras modificaciones estatutarias: 17. Organización de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32903 , F 135, S 8, H M 592414, I/A 3 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32903 , F 135, S 8, H M 592414, I/A 3 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32903 , F 135, S 8, H M 592414, I/A 3 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32903 , F 134, S 8, H M 592414, I/A 2 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-28