ROMERO DE LA LLANA CARMEN
Informe ejecutivo de ROMERO DE LA LLANA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMERO DE LA LLANA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUTOR 3 SL | Administrador Mancomunado | 12/03/2021 | 12/12/2023 |
TUTOR 3 SL | Apoderado Mancomunado | 16/12/2015 | 12/12/2023 |
DATACENTRIC SOLUTIONS SA | Consejero | 29/02/2016 | 08/07/2019 |
VINCULACIONES DE ROMERO DE LA LLANA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO DE LA LLANA CARMEN
Empresa: TUTOR 3 SL
Administrador Mancomunado
- Romero De La Llana Antonio
- Romero De La Llana Carmen
- Romero De La Llana Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32903 , F 135, S 8, H M 592414, I/A 4 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Empresa: TUTOR 3 SL
Administrador Mancomunado
- Romero De La Llana Antonio
- Romero De La Llana Carmen
- Romero De La Llana Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32903 , F 135, S 8, H M 592414, I/A 3 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
Empresa: DATACENTRIC PDM SA
Consejero Delegado
Consejero
- Romero De La Llana Antonio
- Romero De La Llana Carmen
- Romero De La Llana Enrique
- TUTOR 3 SL
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29373 , F 191, S 8, H M 126511, I/A 72 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Empresa: DATACENTRIC PDM SA
Consejero
- Romero De La Llana Antonio
- Romero De La Llana Carmen
- Romero De La Llana Enrique
- TUTOR 3 SL
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29373 , F 187, S 8, H M 126511, I/A 65 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
Empresa: TUTOR 3 SL
Apoderado Mancomunado
- Romero De La Llana Antonio
- Romero De La Llana Carmen
- Romero De La Llana Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32903 , F 134, S 8, H M 592414, I/A 2 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-28
Información de ROMERO DE LA LLANA CARMEN
Mostramos los datos de ROMERO DE LA LLANA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO DE LA LLANA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos