TURISMO Y SANIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Menendez Pelayo, 93
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TURISMO Y SANIDAD SL
CIF B85632156
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de los operadores turísticos
Fecha de Constitución 12/02/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Escudero Valencia Javier
VINCULACIONES DE TURISMO Y SANIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TURISMO Y SANIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escudero Valencia Javier | Administrador Unico | 30/03/2011 | 15/02/2021 |
Escudero Valencia Javier | Socio Unico | 30/03/2011 | 15/02/2021 |
Escudero Valencia Javier | Liquidador | 15/02/2021 | 15/02/2021 |
Ruiz Fernandez Manuel Angel | Socio Unico | 27/02/2009 | 30/03/2011 |
Ruiz Fernandez Manuel Angel | Administrador Unico | 27/02/2009 | 30/03/2011 |
Escudero Valencia Javier | Apoderado | 12/03/2009 | 22/03/2011 |
Ortega Perez Jose Alberto | Apoderado | 12/03/2009 | 22/03/2011 |
ACTOS BORME DE TURISMO Y SANIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26429 , F 83, S 8, H M 476271, I/A 6 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26429 , F 83, S 8, H M 476271, I/A 6 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26429 , F 83, S 8, H M 476271, I/A 6 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26429 , F 83, S 8, H M 476271, I/A 6 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
- AVDA MENENDEZ PELAYO NUMERO 93 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26429 , F 83, S 8, H M 476271, I/A 5 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26429 , F 83, S 8, H M 476271, I/A 5 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26429 , F 83, S 8, H M 476271, I/A 5 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26429 , F 83, S 8, H M 476271, I/A 5 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26429 , F 83, S 8, H M 476271, I/A 4 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-249-28